Renseignements sur Waldvogel Transporte + Fahrschule GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Waldvogel Transporte + Fahrschule GmbH
- Waldvogel Transporte + Fahrschule GmbH de Steinerberg est active dans le domaine «Autre services dans l'éducation» et est actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 21.12.2001.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 21.09.2023.
- L’entreprise Waldvogel Transporte + Fahrschule GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-109.432.292.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.12.2001
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Steinerberg
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.4.003.063-2
IDE/TVA
CHE-109.432.292
Secteur
Autre services dans l'éducation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Ausführen und Übernahme von Transportaufträgen aller Art, Erteilen von Fahrunterricht und Handel mit Waren aller Art; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten und Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten oder verkaufen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Waldvogel Transporte + Fahrschule GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005842561, Registre du commerce Schwyz, (130)
Waldvogel Transporte + Fahrschule GmbH, in Steinerberg, CHE-109.432.292, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005819948).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel, Daniel, von Steinerberg, in Steinerberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Waldvogel-Föhn, Daniel, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005819948, Registre du commerce Schwyz, (130)
Waldvogel Transporte + Fahrschule GmbH, in Steinerberg, CHE-109.432.292, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3756895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Karl, von Gersau, in Steinerberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel-Föhn, Daniel, von Steinerberg, in Steinerberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 3756895, Registre du commerce Schwyz, (130)
Waldvogel Transporte + Fahrschule GmbH, in Steinerberg, CHE-109.432.292, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2009, Publ. 4950914).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel-Föhn, Daniel, von Steinerberg, in Steinerberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Camenzind, Karl, von Gersau, in Steinerberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.