Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Vorsorgestiftung der Hans Hassler AG, Zug
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.09.1985
Radiation du registre du commerce
05.10.2006
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.7.000.390-1
IDE/TVA
CHE-109.774.108
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Gewährung von Unterstützungen oder Beiträgen an den Arbeitnehmer im Falle von Alter, Invalidität, Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit und unverschuldeter Notlage des Arbeitnehmers selbst; sowie im Falle von Krankheit, Unfall oder Invalidität seines Ehegatten, seiner minderjährigen oder erwerbsunfähigen Kinder oder anderer Personen, für deren Unterhalt er sorgt und im Falle des Todes des Arbeitnehmers an den überlebenden Ehegatten sowie an Personen, für deren Unterhalt er im Zeitpunkt des Todes ganz oder zur Hauptsache aufgekommen ist; kann Beiträge an andere steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen der Stifterfirma oder an Sammelstiftungen, an denen die Stifterfirma angeschlossen ist, erbringen und insbesondere die reglementarischen Arbeitgeberbeiträge entrichten
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Vorsorgestiftung der Hassler Hans AG, Zug
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Vorsorgestiftung der Hans Hassler AG, Zug
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3578098, Registre du commerce Zoug, (170)
Vorsorgestiftung der Hans Hassler AG, Zug, Sitz Zug, CH-170.7.000.390-1, Gewährung von Unterstützungen oder Beiträgen an den Arbeitnehmer im Falle von Alter, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 03.09.2003, S. 17, Id. 1154910).
Löschung:
Aufhebung der Stiftung durch Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.09.2006. Die Liquidation ist durchgeführt, die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 1154910, Registre du commerce Zoug, (170)
Vorsorgestiftung der Hans Hassler AG, Zug, Sitz Zug, Gewährung von Unterstützungen oder Beiträgen an den Arbeitnehmer im Falle von Alter, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 02.11.1992, S. 5110).
Eingetragene Personen Neu:
Steinegger, Urs, Heimat Lyss, in Strengelbach, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Kündig, Josef, Heimat Schwyz, in Beinwil am See, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Zoug, (170)
Vorsorgestiftung der Hans Hassler AG, Zug, in Zug (SHABNr.214 vom 14.9.1985, S.3523). Die Unterschriften von Hans W. Britschgi, Präsident, und Albert Grüter, Mitglied des Stiftungsrates, sind erloschen. Kollektivunterschrift zu zweien führen neu Josef Kündig, von Schwyz, in Beinwil am See, Präsident, und Theo Troxler, von und in Eschenbach LU, Mitglied des Stiftungsrates.