Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Viehzuchtgenossenschaft Sigriswil II in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.04.1944
Radiation du registre du commerce
06.05.2010
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Sigriswil
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.5.002.858-8
IDE/TVA
CHE-102.300.821
Secteur
Associations et fédérations
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt unter Ausschluss eines direkten Genossenschaftsgewinnes die allseitige Hebung und Förderung der Zucht des Simmentaler Fleckviehs ihrer Mitglieder sowie einen vorteilhaften Absatz der Zuchtprodukte. Sie erstrebt somit einen grösseren Erfolg ihrer züchterischen Tätigkeit.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Viehzuchtgenossenschaft Sigriswil II
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Viehzuchtgenossenschaft Sigriswil II in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5620916, Registre du commerce Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Sigriswil II in Liquidation, in Sigriswil, CH-092.5.002.858-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2009, S. 6, Publ. 4881262). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 4881262, Registre du commerce Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Sigriswil II, in Sigriswil, CH-092.5.002.858-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.1990, S. 2896).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Sigriswil II in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.12.2008 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Christian Rufener, Meiersmaad, Oertliweidweg 16, 3657 Schwanden (Sigriswil).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Alfred, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Gunten, Franz, von Sigriswil, in Tschingel ob Gunten, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Ulrich, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpf, Christian, von Sigriswil, in Meiersmaad, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Gunten, Willi, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kämpf, Ernst Jun., von Sigriswil, in Tschingel ob Gunten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufener, Christian, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil) , Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Sigriswil II, in Tschingel, Gemeinde Sigriswil (SHAB Nr.43 vom 21.2.1969, S.407). Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Ernst Kämpf-von Gunten, Präsident, und Daniel Bühler-Amstutz, Sekretär;
ihre Unterschriften sind erloschen.
Neu in den Vorstand gewählt worden sind mit Kollektivunterschrift zu zweien:
Alfred Bühler, von Sigriswil, in Schwanden, Gemeinde Sigriswil, als Präsident und Ulrich Bühler, von Sigriswil, in Schwanden, Gemeinde Sigriswil, als Sekretär.