Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Fritz Bürki
Schwandweid 200d
6197 Schangnau
Renseignements sur Viehzuchtgenossenschaft Schangnau in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1911
Radiation du registre du commerce
15.04.2019
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Schangnau
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.5.007.616-8
IDE/TVA
CHE-102.451.762
Secteur
Associations et fédérations
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erzielen eines grösseren Erfolges in der Viehhaltung und insbesondere in der züchterischen Tätigkeit durch Ankauf und Haltung von möglichst erstklassigen Zuchtstieren und Kühen reinster Simmentaler Fleckviehrasse. Im übrigen vgl. Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Viehzuchtgenossenschaft Schangnau
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Viehzuchtgenossenschaft Schangnau in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004610458, Registre du commerce Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Schangnau in Liquidation, in Schangnau, CHE-102.451.762, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443419). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 3443419, Registre du commerce Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Schangnau, in Schangnau, CHE-102.451.762, Genossenschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2016, Publ. 3084999).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Schangnau in Liquidation.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung / Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.03.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadorn, Daniel 1956, von Forst-Längenbühl, in Schangnau, Präsident, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Forst, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3084999, Registre du commerce Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Schangnau, in Schangnau, CHE-102.451.762, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, Publ. 5180676).
Domizil neu:
c/o Fritz Bürki, Schwandweid 200d, 6197 Schangnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Christian, von Schangnau, in Schangnau, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Christian, von Schangnau, in Schangnau, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Fritz, von Oberdiessbach, in Schangnau, Mitglieder und Kassier der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Bleiken bei Oberdiessbach, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung];
Klötzli, Hans, von Trub, in Schangnau, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hirschi, Christine, von Schangnau, in Schangnau, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Daniel, von Rüderswil, in Schangnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.