Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Viehzuchtgenossenschaft Höfen in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1909
Radiation du registre du commerce
09.02.2010
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Höfen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.5.008.974-8
IDE/TVA
CHE-102.459.284
Secteur
Associations et fédérations
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung der schweizerischen Fleckviehzucht.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Viehzuchtgenossenschaft Höfen in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5485684, Registre du commerce Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Höfen in Liquidation, in Höfen, CH-092.5.008.974-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2007, S. 4, Publ. 4090522). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 4090522, Registre du commerce Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Höfen, in Höfen, CH-092.5.008.974-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.1993, S. 5762).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Höfen in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Hans Brügger, Mettenbühl, 3631 Höfen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.2.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehner, Christian, von Zimmerwald, in Höfen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Allmen, Bendicht, von Lauterbrunnen, in Höfen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Jakob, von Diemtigen, in Höfen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneubühl, Ulrich, von Aeschlen, in Höfen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rubin, Heinz, von Sumiswald, in Höfen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Hans, von Frutigen, in Höfen, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Höfen, in Höfen (SHAB Nr.87 vom 7.5.1991, S.1954). Neu zum Präsidenten des Vorstandes ernannt worden ist Christian Zehnder, bisher Vizepräsident;
er zeichnet wie bis anhin kollektiv zu zweien. Neu als Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien in den Vorstand gewählt worden ist Bendicht von Allmen, von Lauterbrunnen, in Höfen. Ulrich Kneubühl, bisher Präsident, verbleibt im Vorstand als Beisitzer;
Unterschrift erloschen.