Renseignements sur Vending Concept GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Vending Concept GmbH
- Vending Concept GmbH a son siège social à Aesch BL, est actif et est active dans le domaine «Réparation et installation de machines et d’équipements».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le 31.12.2015, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BL avec l’IDI CHE-105.323.735.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.12.1999
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Aesch (BL)
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.4.002.968-0
IDE/TVA
CHE-105.323.735
Secteur
Réparation et installation de machines et d’équipements
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung und Vertrieb von Selbstbedienungsautomaten mit Computertechnologie, insbesondere in den Bereichen Fotografie, Druck und Multimedia. Ferner Aufstellung und Betrieb von Selbstbedienungsautomaten aller Art sowie Herstellung und Verkauf von Software und Handel mit Software-Lizenzen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Vending Concept GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2573489, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Vending Concept GmbH, in Aesch BL, CHE-105.323.735, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2011, Publ. 6125436). Gemäss Erklärung vom 01.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Numéro de publication: 6125436, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Vending Concept GmbH, in Aesch BL, CH-280.4.002.968-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2001, S. 603).
Domizil neu:
Pappelweg 2, 4147 Aesch BL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uhr, Marc, von Basel, in Aesch BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Marcel, von Zollikofen, in Bonn (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Bonn (D), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Danielsson, Pieter Ragnar, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Vending Concept GmbH, in A e s c h B L , Herstellung und Vertrieb von Selbstbedienungsautomaten mit Computertechnologie, insbesondere in den Bereichen Fotografie, Druck und Multimedia, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.1999, S. 8457).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhr, Marc, von Basel, in Aesch BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.- [bisher: in Nunningen].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.