Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Advokaturbüro Ch. Wyss
Effingerstrasse 17
3008 Bern
Renseignements sur VD Bern AG, in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1891
Radiation du registre du commerce
30.06.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.001.179-4
IDE/TVA
CHE-100.114.259
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beteiligung an Zeitungsunternehmen, Halten und Bewirtschaftung von Vermögensanlagen aller Art sowie alle weiteren, direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Tätigkeiten; sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | <2004 | 29.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Betriebs-AG Vereinsdruckerei Bern
- VD Bern AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour VD Bern AG, in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5099516, Registre du commerce Berne, (36)
VD Bern AG, in Liquidation, in Bern, CH-035.3.001.179-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2007, S. 4, Publ. 4015016). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 4015016, Registre du commerce Berne, (36)
VD Bern AG, in Bern, CH-035.3.001.179-4, Beteiligung an Zeitungsunternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2006, S. 3, Publ. 3592454).
Firma neu:
VD Bern AG, in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.05.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmuckli, Beat, von Netstal, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Christoph, von Bern, in Bern, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Büchler, Beat Hans, von Bern, in Wabern, Mitglied, Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär];
von Graffenried, Charles, von Bern, in Bern, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Maeder, Rolf Patrick, von Mühleberg, in Münsingen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Numéro de publication: 3592454, Registre du commerce Berne, (36)
VD Bern AG, in Bern, CH-035.3.001.179-4, Beteiligung an Zeitungsunternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2002, S. 3, Publ. 737556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuber, Werner Hans, von Seedorf BE, in Cudrefin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maeder, Rolf Patrick, von Mühleberg, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.