Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Siège principal
Autre filiales (1)
Renseignements sur Valser Mineralquellen AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.03.2004
Radiation du registre du commerce
22.06.2009
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Bolligen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.9.032.870-2
IDE/TVA
CHE-294.791.982
Secteur
Production de boissons (sans alcool)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung von und Handel mit Getränken aller Art, Marketing für Getränke aller Art sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten, belasten und veräussern und ist befugt, zur Erreichung ihres Zweckes jede Handlung vorzunehmen und jedes Rechtsgeschäft mit privaten und öffentlichen Parteien zu tätigen und alle Massnahmen zu ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen, sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Valser Mineralquellen Ltd
- Valser Mineralquellen SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Valser Mineralquellen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5080448, Registre du commerce Berne, (36)
Valser Mineralquellen AG, in Bolligen, CH-035.9.032.870-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2008, S. 4, Publ. 4743396).
mit Hauptsitz in:
Vals. Infolge Löschung der Valser Mineralquellen AG (CH-350.3.007.881-4) durch Fusion am Hauptsitz mit der Coca-Cola Beverages AG, in Wangen-Brüttisellen (CH-020.3.921.282-1) (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 12) wird diese Zweigniederlassung aufgehoben und der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 4743396, Registre du commerce Berne, (36)
Valser Mineralquellen AG, in Bolligen, CH-035.9.032.870-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 3, Publ. 3800208).
mit Hauptsitz in:
Vals.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-350.3.007.881-4.
Beginn Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.] [bisher: Beginn Hauptsitz: 14.03.2003].Zweck Hauptsitz neu: [Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von René Huber, Barry O'Connell, Urs von Planta, Fritz Bärlocher, Marius R. Croitoru, Fedra Petrini, Barbara Tönz und Thorsten Weber von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, René, von Zürich, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodel, Rolf, von Fahrwangen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
O'Connell, Barry, irischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Planta, Urs, von Chur, in Wettswil am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venieris, Periklis, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärlocher, Fritz, von Thal, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murray, Robert J., Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Croitoru, Marius R., rumänischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrini, Fedra, von Comano, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jörg, von Wassen, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tönz, Barbara, von Vals, in Zollikerberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3800208, Registre du commerce Berne, (36)
Valser Mineralquellen AG, in Bolligen, CH-035.9.032.870-2, Herstellung von und Handel mit Getränken aller Art usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2006, S. 3, Publ. 3290842).
mit Hauptsitz in:
Vals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Urs, von Dallenwil, in Mies, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gongolidis, Evangelos, griechischer Staatsangehöriger, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferber, Christian, von Zug, in Kloten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kedia, Bharat, indischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mulligan, Paul D., irischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Fritz, von Thal, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murray, Robert J., Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Croitoru, Marius R., rumänischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrini, Fedra, von Comano, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jörg, von Wassen, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tönz, Barbara, von Vals, in Zollikerberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.