À propos de Valair AG
- Valair AG est active dans le secteur «Transport aérien de personnes et marchandises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Balzers.
- L’entreprise a été fondée le 20.12.2017.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 22.10.2022.
- Entreprises avec la même adresse comme Valair AG: AAA Alpine Air Ambulance AG, Kloten, Zweigniederlassung Balzers, European Firecats & Disaster Intervention Team Aktiengesellschaft, Heliport Balzers AG.
Direction (1)
Conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Balzers
Secteur
Transport aérien de personnes et marchandises
But (Langue d'origine)
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Aufträgen für Personen- und Sachtransporte, für Luftaufnahmen, zur Überwachung und zur Vermessung, für Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Luftfahrzeugen sowie den Handel mit Luftfahrzeugen., Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour Valair AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 10310/2022, (1)
Valair AG, in Balzers, FL-0002.570.668-3, Aktiengesellschaft.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
van der Geest, Walter Martin, StA: Schweiz, 8006 Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 20232864, (1)
Handelsregister 21.12.2017, Valair AG, Balzers (FL-0002.570.668-3) Schifflände 2, 9496 Balzers, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Aufträgen für Personen- und Sachtransporte, für Luftaufnahmen, zur Überwachung und zur Vermessung, für Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Luftfahrzeugen sowie den Handel mit Luftfahrzeugen., Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
Liechtensteiner Vaterland. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief, Fax oder elektronische Post, sofern dem Verwaltungsrat die Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im Liechtensteiner Vaterland.
Angaben zur Verwaltung:
Amrhein, Hans-Rudolf Josef, StA: Schweiz, 6390 Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
van der Geest, Walter Martin, StA: Schweiz, 8006 Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
TTA Trevisa-Treuhand-Anstalt, 9496 Balzers, Revisionsstelle.