Renseignements sur Ursypharm SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ursypharm SA
- Ursypharm SA a son siège social à Ursy et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Farmacia».
- La direction se compose de 2 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 03.03.2005. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton FR sous l’IDI CHE-106.386.945.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.12.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ursy
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.330.260-3
IDE/TVA
CHE-106.386.945
Secteur
Farmacia
But Personnalisez le but social en quelques clics.
l'exploitation de pharmacies; participations.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Marc Gobet SA | Romont (FR) | 03.03.2005 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Sensia Treuhand AG | Fribourg | <2004 | 02.03.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fripharma Ursy SA
- Fripharma SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ursypharm SA
Numéro de publication: 2727342, Registre du commerce Fribourg, (217)
Ursypharm SA, à Ursy, CH-217-0330260-3, l'exploitation de pharmacies;
participations. (FOSC du 15.01.1997, p. 260). Veris Marek, président, est décédé, sa signature est radiée. Veris-Kestenholz Béatrice, secrétaire, a démissionné, sa signature est radiée. Ruffieux Gobet Natacha, de Massonnens et Crésuz, à Chavannes-sous-Orsonnens, est nommée présidente, et Schwechler Sophie, de Beurnevésin, Villars-Bramard et Seigneux, à Villaz-Saint-Pierre, est nommée secrétaire, toutes deux avec signature collective à deux. Sensia Treuhand SA n'est plus réviseur.
Nouveau réviseur:
Fiduciaire Marc Gobet, à Romont (FR).
Registre du commerce Fribourg, (217)
Ursypharm SA, à Ursy, exploitation de pharmacies, etc. (FOSC du 16.6.1993, no114, p.3126). Augmentation du capital-actions de fr.50000 à fr.100000 par l'émission de 50 actions nominatives de fr.1000 chacune, entièrement libérés. Statuts entièrement révisés le 18décembre 1996.
Capital actuel:
fr.100000, divisé en 100 actions nominatives de fr.1000 chacune, entièrement libérées. Restrictions de la transmissibilité des actions.
Registre du commerce Fribourg, (217)
Fripharma Ursy SA, à Ursy (FOSC du 22.12.1988, no299, p.5204). La société a modifié sa raison sociale en Ursypharm SA. Les statutus ont été modifiés en conséquence le 14 mai 1993. Joseph Raemy, de Planfayon, à Plasselb, n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouveaux membres du conseil:
Marek Veris, de Oberschrot, à Marly, président, et Béatrice Veris-Kestenholz, de Oberschrot et Lupsingen BL, à Marly, secrétaire. La société est engagée par la signature individuelle des membres du Conseil.
Organe de révision:
Sensia Treuhand AG, à Fribourg.kv
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.