Renseignements sur Urech Versicherungs-Treuhand GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Urech Versicherungs-Treuhand GmbH
- Urech Versicherungs-Treuhand GmbH a son siège social à Selzach et est actif. Elle opère dans le domaine «Services pour les assurances et des caisses de retraite».
- L’entreprise a été fondée le 20.12.2002.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 30.07.2020.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton SO sous l’IDI CHE-109.871.734.
- Entreprises avec la même adresse comme Urech Versicherungs-Treuhand GmbH: EVT-Euro Versicherungs-Treuhand AG, Urech Holding AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.12.2002
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Selzach
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.4.002.794-6
IDE/TVA
CHE-109.871.734
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Neutrale, unabhängige Versicherungsberatungen. Kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urech Versicherungs-Treuhand GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004948476, Registre du commerce Soleure, (241)
Urech Versicherungs-Treuhand GmbH, in Selzach, CHE-109.871.734, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4005061).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech, Erhard, von Brunegg, in Grenchen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4005061, Registre du commerce Soleure, (241)
Urech Versicherungs-Treuhand GmbH, in Selzach, CHE-109.871.734, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2009, Publ. 4835318).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Patrik Sascha, von Boltigen, in Selzach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Urech, Ruwen Pascal, von Boltigen, in Selzach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Urech, Erhard, von Brunegg, in Grenchen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4835318, Registre du commerce Soleure, (241)
Urech Versicherungs-Treuhand GmbH, in Selzach, CH-241.4.002.794-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2007, S. 13, Publ. 4191546). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.01.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech-Würgler, Esther, von Brunegg, in Grenchen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.--;
Urech, Patrik, von Boltigen, in Grenchen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--;
Urech, Ruwen, von Boltigen, in Grenchen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech Holding AG, in Grenchen (CH-241.3.005.897-8), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.-- und mit 2 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Urech Holding AG, in Grenchen, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 45'000.--].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.