Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Hanspeter Döbele
Mühleweg 24
5703 Seon
Renseignements sur Tutti Moda GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.01.2015
Radiation du registre du commerce
17.06.2019
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Seon
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.039.235-2
IDE/TVA
CHE-305.333.315
Secteur
Commerce des vêtements
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Modefachgeschäfts; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Lizenzen und Vertretungen übernehmen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern, insbesondere auch Immaterialgüterrechte erwerben und Marken schützen lassen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tutti Moda GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004652746, Registre du commerce Argovie, (400)
Tutti Moda GmbH, in Seon, CHE-305.333.315, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568971). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Elcana GmbH, in Seon (CHE-395.262.333), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004568971, Registre du commerce Argovie, (400)
Tutti Moda GmbH, in Seon, CHE-305.333.315, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, S.0, Publ. 1958827).
Domizil neu:
c/o Hanspeter Döbele, Mühleweg 24, 5703 Seon.
Numéro de publication: 1958827, Registre du commerce Argovie, (400)
Tutti Moda GmbH, in Seon, CHE-305.333.315, Oberdorfstrasse 3, 5703 Seon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.01.2015.
Zweck:
Betrieb eines Modefachgeschäfts;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Lizenzen und Vertretungen übernehmen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern, insbesondere auch Immaterialgüterrechte erwerben und Marken schützen lassen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mittels Brief an die letzte im Anteilsbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 21.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Elcana Holding GmbH (CHE-395.262.333), in Seon, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Döbele, Hanspeter Michael, von Selzach, in Seon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Darocia Keromamang, südafrikanische Staatsangehörige, in Seon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.