Renseignements sur Turcon Suppliers GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Turcon Suppliers GmbH
- Turcon Suppliers GmbH a son siège social à Ottoberg et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Agences de voyage et voyagistes».
- L’entreprise a été fondée le 10.11.2015.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 04.05.2016.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-385.839.082.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: ROMI Immobilien AG, Turcon Tour Operations GmbH, Turcon Travel Holding AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.11.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Märstetten
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.4.030.081-1
IDE/TVA
CHE-385.839.082
Secteur
Agences de voyage et voyagistes
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Veranstaltung und Verkauf von Reisen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann gewerbliche, literarische oder künstlerische Schutzrechte erwerben, darüber verfügen, auswerten oder auswerten lassen und sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten oder veräussern sowie Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Turcon Suppliers GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2816747, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Turcon Suppliers GmbH, in Märstetten, CHE-385.839.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2581641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieling, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Sehnde OT Rethmar (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Michael, von Buch am Irchel, in Ottoberg (Märstetten), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2581641, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Turcon Suppliers GmbH, in Märstetten, CHE-385.839.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2481503).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Michael, von Buch am Irchel, in Ottoberg (Märstetten), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wieling, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Sehnde OT Rethmar (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2481503, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Turcon Suppliers GmbH, in Märstetten, CHE-385.839.082, Unterholzstrasse 14, 8561 Ottoberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Veranstaltung und Verkauf von Reisen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann gewerbliche, literarische oder künstlerische Schutzrechte erwerben, darüber verfügen, auswerten oder auswerten lassen und sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten oder veräussern sowie Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 09.11.2015 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brandenberger, Michael, von Buch am Irchel, in Ottoberg (Märstetten), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Turcon Travel Holding AG (CHE-270.225.798), in Märstetten, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.