Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur TRITEC Holding AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.01.1993
Radiation du registre du commerce
25.06.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Allschwil
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.918.453-1
IDE/TVA
CHE-108.794.746
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke, Baurechte, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Remaco Wirtschaftsprüfung AG | Basel | 16.01.2014 | 24.06.2015 | |
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | 21.05.2007 | 15.01.2014 | |
Baltrex Treuhand AG | Binningen | 07.01.2005 | 20.05.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Tritec AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour TRITEC Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2229841, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
TRITEC Holding AG, in Allschwil, CHE-108.794.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, Publ. 1818479). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die 'TRITEC AG Schweiz' (CHE-113.628.119), in Allschwil, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 1818479, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
TRITEC Holding AG, in Allschwil, CHE-108.794.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2014, Publ. 1778999).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldburger, Andrin Vital, von Luzein, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1778999, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
TRITEC Holding AG, in Allschwil, CHE-108.794.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1289879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spaar, Thomas, von Bettingen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.