Renseignements sur Trembley et Burgermeister SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Trembley et Burgermeister SA
- Trembley et Burgermeister SA a son siège social à Satigny, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Trembley et Burgermeister SA est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 19.08.1949.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 03.02.2016. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Trembley et Burgermeister SA est inscrite dans le canton GE sous l’IDI CHE-101.917.143.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.08.1949
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Satigny
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.046.949-5
IDE/TVA
CHE-101.917.143
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquérir, aliéner, détenir, investir, construire, mettre en location, entretenir et exploiter tous biens mobiliers et immobiliers (biens-fonds et autres immeubles, y compris droits distincts et permanents), en Suisse ou à l'étranger, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE; conseils, services et assistance en ce domaine (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire AR Conseils SA | Nyon | 05.03.2014 | 02.02.2016 | |
GF Audit SA, succursale de Nyon | Nyon | 17.07.2009 | 04.03.2014 | |
Russell Bedford Audit Genève SA | Genève | <2004 | 07.06.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Trembley et Burgermeister SA
Numéro de publication: 2637219, Registre du commerce Genève, (660)
Trembley et Burgermeister SA, à Satigny, CHE-101.917.143 (FOSC du 27.01.2016, p. 0/2622687).
Nouveau but:
acquérir, aliéner, détenir, investir, construire, mettre en location, entretenir et exploiter tous biens mobiliers et immobiliers (biens-fonds et autres immeubles, y compris droits distincts et permanents), en Suisse ou à l'étranger, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE;
conseils, services et assistance en ce domaine (cf. statuts pour but complet). Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée, courriel ou fax. Nouveaux statuts du 27.01.2016. L'administrateur Krief Allen, maintenant domicilié à Cologny, nommé directeur, continue de signer individuellement. Selon déclaration du 27.01.2016, il est renoncé à un contrôle restreint. ALR Fiduciaire A.L.Rummel SA (CHE-106.270.455) n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: 2622687, Registre du commerce Genève, (660)
Trembley et Burgermeister SA, à Satigny, CHE-101.917.143 (FOSC du 05.03.2014, p. 0/1381301). Antonin Marc-Antoine n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.
Administration:
Krief Allen, de et à Genève, président, Krief Charles, de Genève, à Veyrier, et Krief John, de et à Genève, lesquels signent individuellement.
Numéro de publication: 1381301, Registre du commerce Genève, (660)
Trembley et Burgermeister SA, à Satigny, CHE-101.917.143 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). GF Audit SA, succursale de Nyon n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
ALR Fiduciaire A.L.Rummel SA (CHE-106.270.455), à Nyon.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.