Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Filiales (1)
Renseignements sur TraRec AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.06.2001
Radiation du registre du commerce
04.06.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Alpnach
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.002.325-1
IDE/TVA
CHE-109.096.099
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Dienstleistungen in den Bereichen Transport, Logistik und Recycling. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Beteiligungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und verwerten und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten und kann Vertretungen übernehmen, Finanzierungen vornehmen und Garantien und Bürgschaften eingehen. Sie kann Patente, Rechte und Lizenzen erwerben, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Sarnen | <2004 | 03.06.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Transport AG Obwalden
- Dillier AG
- Dillier AG Autounternehmen
- Dillier AG, Autounternehmen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour TraRec AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004643788, Registre du commerce Obwald, (140)
TraRec AG, in Alpnach, CHE-109.096.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3791355). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "Zimmermann Umweltlogistik AG" (CHE-103.349.095) mit Sitz in Buochs NW über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 3791355, Registre du commerce Obwald, (140)
TraRec AG, in Alpnach, CHE-109.096.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3604737).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Donath, von Landiswil, in Ennetmoos, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsch, Petra, von Emmetten, in Altdorf (UR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3604737, Registre du commerce Obwald, (140)
TraRec AG, in Alpnach, CHE-109.096.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1897555).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der 'Recycling Center Walther AG' (CHE-106.235.803), in Alpnach OW, gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 830'878.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 111'518.60 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die 'Zimgroup Holding AG' (CHE-105.936.205), mit Sitz in Buochs NW, als juristische Person alle Anteile der an der Fusion beteiligten Kapitalgesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.