Renseignements sur tosimmo ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de tosimmo ag
- tosimmo ag à Beromünster est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». tosimmo ag est actif.
- L’entreprise a été fondée le 27.06.2019.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 30.11.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton LU sous l’IDI CHE-149.024.835.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.06.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Beromünster
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.807.993-7
IDE/TVA
CHE-149.024.835
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Halten, Erstellung, Entwicklung und Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und Veräusserung von Immobilien sowie Schulung und Beratung von Immobilienmakler und Bauträger; Beteiligungen; Gewährung und Aufnahme von Darlehen; Leistung von Garantien und anderen Sicherheiten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- tosimmo ltd.
- tosimmo sa
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour tosimmo ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005897502, Registre du commerce Lucerne, (100)
tosimmo ag, in Beromünster, CHE-149.024.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Christian, von Beromünster, in Römerswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Thomas, von Dallenwil, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Beckenried].
Numéro de publication: HR01-1004664750, Registre du commerce Lucerne, (100)
tosimmo ag (tosimmo sa) (tosimmo ltd.), in Beromünster, CHE-149.024.835, Schuelgass 16b, 6215 Beromünster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.06.2019.
Zweck:
Erwerb, Halten, Erstellung, Entwicklung und Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und Veräusserung von Immobilien sowie Schulung und Beratung von Immobilienmakler und Bauträger;
Beteiligungen;
Gewährung und Aufnahme von Darlehen;
Leistung von Garantien und anderen Sicherheiten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 26.06.2019 die Schaffung von genehmigtem Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 26.06.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Theiler, Stephan, von Schüpfheim und Doppleschwand, in Beromünster, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Christian, von Beromünster, in Römerswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Thomas, von Dallenwil, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.