Renseignements sur Topro GmbH, Fürstenfeldbruck, Zweigniederlassung Stetten
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Topro GmbH, Fürstenfeldbruck, Zweigniederlassung Stetten
- Topro GmbH, Fürstenfeldbruck, Zweigniederlassung Stetten avec son siège à Stetten AG est actif. Topro GmbH, Fürstenfeldbruck, Zweigniederlassung Stetten est active dans le domaine «Commerce de biens de consommation».
- La direction de l’entreprise Topro GmbH, Fürstenfeldbruck, Zweigniederlassung Stetten est composée de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 13.01.2020.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-188.022.863.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.04.2012
Forme juridique
Filiale étrangère
Siège social de l'entreprise
Stetten (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-020.9.003.680-3
IDE/TVA
CHE-188.022.863
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vertrieb von technischen Geräten aller Art, insbesondere des Herstellers TOPRO, Vergabe diesbezüglicher Lohnfertigungsaufträge sowie Verwertung bzw. Vermarktung von Produktionstechniken und technischem Know-how und Erbringung diesbezüglicher Beratungsleistungen im In- und Ausland; weiterhin Import und Export von Gütern und Dienstleistungen aller Art und damit zusammenhängende Beratungstätigkeit.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Topro GmbH, Fürstenfeldbruck, Zweigniederlassung Bremgarten
- Topro GmbH, Fürstenfeldbruck, Zweigniederlassung Uster
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Topro GmbH, Fürstenfeldbruck, Zweigniederlassung Stetten
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004802817, Registre du commerce Argovie, (400)
Topro GmbH, Fürstenfeldbruck, Zweigniederlassung Stetten, in Stetten (AG), CHE-188.022.863, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722756).
Hauptsitz in:
Fürstenfeldbruck (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Bellinda, von Zürich, in Künten, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonrospach, Francis, von Evilard, in Saint-Légier-La Chiésaz, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004722756, Registre du commerce Argovie, (400)
Topro GmbH, Fürstenfeldbruck, Zweigniederlassung Stetten, in Stetten (AG), CHE-188.022.863, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004656019).
Hauptsitz in:
Fürstenfeldbruck (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moos, Sascha, von Lauerz, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Bellinda, von Zürich, in Künten, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004656019, Registre du commerce Argovie, (400)
Topro GmbH, Fürstenfeldbruck, Zweigniederlassung Stetten, in Stetten (AG), CHE-188.022.863, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2015, Publ. 2355981).
Hauptsitz in:
Fürstenfeldbruck (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Roger, von Aristau, in Zufikon, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Sascha, von Lauerz, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.