Renseignements sur Topan AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Topan AG
- Topan AG a son siège social à Herrliberg, est actif et est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- L’entreprise a été fondée le 12.04.2012.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 29.05.2019.
- L'IDI d'entreprise est CHE-213.646.075.
- Entreprises avec la même adresse comme Topan AG: Duspara Group GmbH, Imperia, Alfred Rossi, Ocean Drive Bar Odermatt.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.04.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Herrliberg
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.037.763-2
IDE/TVA
CHE-213.646.075
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt in der Hauptsache die Erbringung von nationalen und internationalen Beratungs- und Organisationsdienstleistungen im Bereich der Projektentwicklung, des Projektmanagements, der Projektselektion und der Projektfinanzierung, insbesondere mit Bezug auf Nachhaltigkeitsprojekte und erneuerbare Energien. Sie bezweckt ferner die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanzrecherche sowie die Beratung von ausländischen Fondsgesellschaften. Die Gesellschaft kann zudem mit anderen Unternehmen im In- und Ausland Kooperationen und/oder Joint Ventures eingehen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben und veräussern. Sie kann ferner Grundstücke im In- und Ausland erwerben und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Immaterialgüterrechte erwerben und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Topan SA
- Topan Ltd.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Topan AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004640456, Registre du commerce Zurich, (20)
Topan AG, in Herrliberg, CHE-213.646.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2014, S.0, Publ. 1364343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Champ, Nicholas John, britischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1364343, Registre du commerce Zurich, (20)
Topan AG, in Herrliberg, CHE-213.646.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1184607).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nievergelt, Markus, von Oberhelfenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1184607, Registre du commerce Zurich, (20)
Topan AG, in Herrliberg, CH-020.3.037.763-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2012, Publ. 6640558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ceravolo, Daniel, von Turbenthal, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Champ, Nicholas John, britischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.