Siège principal
Autre filiales (4)
Renseignements sur Tobler & Fuchs AG, Filiale Schattdorf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Tobler & Fuchs AG, Filiale Schattdorf
- Tobler & Fuchs AG, Filiale Schattdorf avec son siège à Schattdorf est actif. Tobler & Fuchs AG, Filiale Schattdorf est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction se compose de 0 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 21.11.2019, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Tobler & Fuchs AG, Filiale Schattdorf est inscrite dans le canton UR sous l’IDI CHE-171.345.849.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.03.1985
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Schattdorf
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-120.9.001.257-3
IDE/TVA
CHE-171.345.849
CHE-105.888.150 TVA
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Ingenieurbüros, d.h. Uebernahme und Ausführung von Ingenieurarbeiten im Bereich des Hoch- und Tiefbaues. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, überbauen, verwalten und veräussern sowie sich an andern Unternehmungen beteiligen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tobler & Fuchs AG, Filiale Schattdorf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004764745, Registre du commerce Uri, (120)
Tobler & Fuchs AG, Filiale Schattdorf, in Schattdorf, CHE-171.345.849, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2015, Publ. 2474839).
Hauptsitz in:
Stansstad.
Domizil neu:
Dorfbachstrasse 5, 6467 Schattdorf.
Numéro de publication: 2474839, Registre du commerce Uri, (120)
Tobler & Fuchs AG, Filiale Schattdorf, in Schattdorf, CHE-171.345.849, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2006, Publ. 3548908).
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.888.150.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 12.10.1984].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Rudolf, von Flüelen, in Schattdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Hansruedi, von Luzern und Elfingen, in Ebikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wagner, Lukas, von Dallenwil, in Buochs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3548908, Registre du commerce Uri, (120)
Tobler & Fuchs AG, Filiale Schattdorf, in Schattdorf, CH-120.9.001.257-3, Betrieb eines Ingenieurbüros, d, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.1998, S. 486).
mit Hauptsitz in:
Stansstad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Urs, von Lutzenberg, in Ennetmoos, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Hansruedi, von Luzern und Elfingen, in Ebikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter];
Wagner, Lukas, von Dallenwil, in Buochs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.