Renseignements sur Th. Lenherr AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Th. Lenherr AG
- Th. Lenherr AG a son siège social à Diepoldsau et est actif. Elle opère dans le domaine «Transport routier de personnes et marchandises».
- La direction se compose de 3 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 29.08.2022.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-102.306.930.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.07.1960
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Diepoldsau
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.017.441-5
IDE/TVA
CHE-102.306.930
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Durchführung von Warentransporten, Produktion von und Handel mit Landesprodukten und landwirtschaftlichen Produktionsmitteln. Sie kann Beteiligungen und Grundeigentum erwerben.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
hartmannpartner audit ag | Diepoldsau | <2004 | 27.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Lenherr Th. AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Th. Lenherr AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005549613, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Th. Lenherr AG, in Diepoldsau, CHE-102.306.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009, S.18, Publ. 5163764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenherr, Kurt, von Gams, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amann-Lenherr, Yvonne, von Gams, in Diepoldsau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenherr, Bruno, von Gams, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lenherr, Thomas, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Gams, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 5163764, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 20, publizierten TR-Eintrag Nr. 8279 vom 10.07.2009. Th. Lenherr AG, in Diepoldsau, CH-320.3.017.441-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 20, Publ. 5142024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedenau Treuhand- und Revisions-AG, in Diepoldsau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5142024, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Th. Lenherr AG, in Diepoldsau, CH-320.3.017.441-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.1996, S. 1537).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübenahme bei der Gründung vom 30.03.1978 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach erfolgter Gründung von der Einzelfirma 'Th. Lenherr', in Diepoldsau, Aktiven und Passiven gemäss einer noch zu erstellenden Bilanz zum Höchstpreis von CHF 300'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenherr, Beatrix, von Gams, in Diepoldsau, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Kurt, von Gams, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.