Adresse
c/o Felix Bürdel
Sageboden 20
1737 Plasselb
Renseignements sur Tennisgenossenschaft "Sageboden", Plasselb
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Tennisgenossenschaft "Sageboden", Plasselb
- Tennisgenossenschaft "Sageboden", Plasselb a son siège social à Plasselb et est actif. Elle est une Société coopérative et est active dans le secteur «Services sportifs».
- Il y a 6 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le 23.11.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation Tennisgenossenschaft "Sageboden", Plasselb est inscrite sous l’IDI CHE-100.278.530.
Direction (6)
les plus récents membres de l'administration
Eduard Baeriswyl,
Kurt Fussen,
Josef Raemy,
Bernhard August Aeby,
Daniel Bürdel
les plus récents personnes habilitée à signer
Kurt Fussen,
Josef Raemy,
Bernhard August Aeby,
Daniel Bürdel,
Felix Joseph Bürdel
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.08.1984
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Plasselb
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.650.140-6
IDE/TVA
CHE-100.278.530
Secteur
Services sportifs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erstellen der Tennisanlagen in Plasselb und deren Vermietung an den Tennisklub Plasselb.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Progressia Société Fiduciaire et de Gestion SA | Fribourg | 06.06.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tennisgenossenschaft "Sageboden", Plasselb
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005610968, Registre du commerce Fribourg, (217)
Tennisgenossenschaft "Sageboden", Plasselb, in Plasselb, CHE-100.278.530 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225828).
Gelöschte Personen:
Neuhaus-Achermann Martina, Vorstandsmitglied, ohne Unterschrift;
Rappo Heribert, Vorstandsmitglied, ohne Unterschrift.
Eingetragene Personen geändert:
Bürdel Felix, nun von Plasselb, Vorstandsmitglied, Präsident, Kollektivunterschrift zu zweien, mit dem Sekretär, neu Vorstandsmitglied, Präsident, Kollektivunterschrift zu zweien;
Raemy Josef, Vostandsmitglied, Sekretär, Kollektivunterschrift zu zweien, neu Vorstandsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.
Neu eingetragene Person:
Fussen Kurt, von Oberems, in Plaffeien, Vorstandsmitglied, Sekretär, Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6705382, Registre du commerce Fribourg, (217)
Tennisgenossenschaft 'Sageboden', Plasselb, in Plasselb, CH-217-0650140-6, Erstellen der Tennisanlagen in Plasselb, usw. (SHAB vom 23.08.1984, s. 3032).
Ergänzung der Adresse:
Sageboden 20, c/o Felix Bürdel, 1737 Plasselb. Meyer Eric, ist nicht mehr Vorstandsmitglied und Vizepräsident, seine Unterschrift ist erloschen. Gilg Hans, Schaller Céline und Schek Karl sind nicht mehr Vorstandsmitglied ohne Unterschrift. Aeby Bernhard August, von Tentlingen, in Plasselb und Bürdel Daniel, von Plasselb, in Plaffeien, sind zum Vorstandsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden. Neuhaus-Achermann Martina, von Plasselb, in Brünisried und Rappo Heribert, von Schmitten (FR) und Bösingen, in Fribourg, sind zum Vorstandsmitglied ohne Unterschrift ernannt worden.
Neue Revisionsstelle:
Progressia Société Fiduciaire et de Gestion SA (CH-217-0130063-4), in Fribourg.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.