Adresse
Via Industrie 35
6745 Giornico
Renseignements sur Tekel SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Tekel SA
- Tekel SA avec son siège à Giornico est une Société anonyme du domaine «Autres commerces avec des biens divers». Tekel SA est actif.
- Tekel SA a été fondée le 30.11.1995.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 28.06.2021.
- L'IDE déclaré est CHE-103.448.610.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.11.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Giornico
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-514.3.007.895-7
IDE/TVA
CHE-103.448.610
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine)
Lo stoccaggio, la trasformazione, il trattamento termico di semiprodotti in acciaio e leghe, o servizi industriali correlati, incluse consulenze tecniche. La costruzione e la vendita anche su licenza, di forni industriali, fusori, inceneritori per la lavorazione, trasformazione, incenerimento. Caratterizzati da alta efficienza termica e basso impatto ambientale. O servizi industriali correlati, incluse consulenze tecniche. Settori gas & olio, energia, nucleare, aerospaziale, siderurgico, automotive. La compravendita, la gestione, il deposito, lo sfruttamento di brevetti industriali, marchi e licenze. Il coordinamento produttivo, tecnico, amministrativo e finanziario, nonché la concessione di finanziamenti e garanzie, anche reali, alle società controllate, partecipate, collegate. La società può acquistare, alienare, permutare, locare, costruire, ammodernare, amministrare immobili commerciali ed industriali, inclusa la fornitura delle energie ai conduttori. La società può eseguire lavori edili e prestazioni di servizi da impresa generale.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PLURIAUDIT SA | Lugano | 04.03.2015 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MPP Revisioni SA | Lugano | 18.04.2013 | 03.03.2015 | |
Dreieck Fiduciaria SA | Lugano | 03.10.2008 | 17.04.2013 | |
Taxcontrol SA in liquidazione | Lugano | <2004 | 02.10.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Trafalgar Industries SA
- Trafalgar Holding SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tekel SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005230943, Registre du commerce Tessin, (501)
Tekel SA, in Giornico, CHE-103.448.610, società anonima (Nr. FUSC 143 del 26.07.2016, p.0, Pubbl. 2974419).
Nuove azioni:
4'250 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 4'250 azioni al portatore da CHF 1'000.00]. In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati;
l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.
Numéro de publication: 2974419, Registre du commerce Tessin, (501)
Tekel SA, in Giornico, CHE-103.448.610, società anonima (FUSC no. 212 del 02.11.2015, Pubbl. 2457247).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Della Santa, Giorgio, da Lugano, in Ponte Capriasca, presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Negri, Sabrina, cittadina italiana, in Pregassona (Lugano), amministratrice unica, con firma individuale [finora: membro con firma collettiva a due].
Numéro de publication: 2457247, Registre du commerce Tessin, (501)
Tekel SA, in Giornico, CHE-103.448.610, società anonima (FUSC no. 43 del 04.03.2015, Pubbl. 2022685).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ingrami, Massimiliano, da Lugano, in Ponte Capriasca, membro, con firma collettiva a due.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.