Renseignements sur Taverne de la Tour du Bouveret Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Taverne de la Tour du Bouveret Sàrl
- Taverne de la Tour du Bouveret Sàrl est active dans le secteur «Exploiter des etablissement de restauration» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Bouveret.
- La direction de l’entreprise Taverne de la Tour du Bouveret Sàrl qui a été fondée le 09.10.2017, se compose de une personne.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 09.11.2022.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VS avec l’IDI CHE-199.273.725.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.10.2017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Port-Valais
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.4.010.022-1
IDE/TVA
CHE-199.273.725
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploiter tout établissement public (notamment café, restaurant, bar), exercer toute activité commerciale ou de service dans les domaines de la restauration, du service traiteur ou de la distribution et achat de tous biens; la société peut notamment accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Taverne de la Tour du Bouveret Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005600833, Registre du commerce Valais, (621)
Taverne de la Tour du Bouveret Sàrl, à Port-Valais, CHE-199.273.725, société à responsabilité limitée (No. FOSC 166 du 29.08.2019, Publ. 1004705557).
Nouvelle adresse:
Rue du Lac 5, 1897 Bouveret.
Numéro de publication: HR02-1004705557, Registre du commerce Valais, (621)
Taverne de la Tour du Bouveret Sàrl, à Port-Valais, CHE-199.273.725, société à responsabilité limitée (No. FOSC 198 du 12.10.2017, Publ. 3807151).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Palmisano, Stefanie, de Sainte-Croix, à Port-Valais, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 150 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Palmisano, Luca, de Sainte-Croix, à Port-Valais, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: 3807151, Registre du commerce Valais, (621)
Taverne de la Tour du Bouveret Sàrl, à Port-Valais, CHE-199.273.725, rue du Lac 1, 1897 Bouveret, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
15.09.2017.
But:
exploiter tout établissement public (notamment café, restaurant, bar), exercer toute activité commerciale ou de service dans les domaines de la restauration, du service traiteur ou de la distribution et achat de tous biens;
la société peut notamment accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 15.09.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Palmisano, Stefanie, de Sainte-Croix, à Port-Valais, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 150 parts sociales de CHF 100.00;
Palmisano, Luca, de Sainte-Croix, à Port-Valais, associé, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.