Renseignements sur Talpa GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Talpa GmbH
- Talpa GmbH de Galmiz est active dans le domaine «Jardinage et aménagements paysagers» et est actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 18.09.1997.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 07.01.2022.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce FR est le suivant: CHE-108.676.710.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.09.1997
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Murten
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-035.4.015.983-9
IDE/TVA
CHE-108.676.710
Secteur
Jardinage et aménagements paysagers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen und Lieferungen von Waren im Bereich der Gartenpflege und -gestaltung; sie kann Grundstücke erwerben und sich an andern Unternehmen beteiligen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Talpa GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005375882, Registre du commerce Fribourg, (217)
Talpa GmbH, in Galmiz (bisher in Bern), CHE-108.676.710 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828). Amtliche Eintragung infolge Fusion der Gemeinden Galmiz, Gempenach und Murten, Inkrafttreten am 01.01.2022.
Neue Sitzbezeichnung:
Murten.
Numéro de publication: 5541452, Registre du commerce Fribourg, (217)
Talpa GmbH, in Galmiz, CH-035-4015983-9, Erbringung von Dienstleistungen und Lieferungen von Waren im Bereich der Gartenpflege und -gestaltung. (SHAB vom 31.05.2001, p. 4107).
Neue Adresse:
Riedli 2, 3285 Galmiz. Statuten geändert am 25.02.2010. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss Statuten.
Mitteilung an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Schwab Fritz (heisst jetzt Hurter Fritz) ist nicht mehr Gesellschafter infolge Abtretung seines Stammanteils von CHF 1'000.-- an Schwab Carlos, Gesellschafter, dessen Stammanteil von CHF 19'000.-- auf CHF 20'000.-- steigt. Der Stammanteil des Gesellschafters Schwab Carlos von CHF 20'000.-- ist neu eingeteilt in 200 Stammanteile von CHF 100.--. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 25.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Registre du commerce Berne, (36)
Talpa GmbH, in Bern, Erbringung von Dienstleistungen und Lieferungen von Waren im Bereich der Gartenpflege und -gestaltung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2000, S. 390). Löschung von Amtes wegen infolge Verlegung des Sitzes nach Galmiz (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2001, S. 4107).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.