Renseignements sur Synopia Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Synopia Sàrl
- Synopia Sàrl de Lausanne est active dans le domaine «Autre services dans l'éducation» et est actif.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 09.07.2015.
- Le 08.03.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Synopia Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.07.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.162.314-2
IDE/TVA
CHE-193.490.299
Secteur
Autre services dans l'éducation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la formation et le conseil dans le domaine de la supervision et de l'accompagnement professionnel (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Synopia Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005981589, Registre du commerce Vaud, (550)
Synopia Sàrl, à Lausanne, CHE-193.490.299 (FOSC du 07.07.2020, p. 0/1004931159).
Nouvelle adresse:
Chemin de Bellerive 21, 1007 Lausanne. Cherpit Christophe, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 10 parts de CHF 1'000, par 5 parts chacun, à Pavesi Frederic, de Val de Bagnes, à Lausanne, nouvel associé-gérant avec signature collective à deux, titulaire de 5 parts de CHF 1'000, et Spring Geneviève, de Wimmis, à Savigny, nouvelle associée-gérante avec signature collective à deux, titulaire de 5 parts de CHF 1'000. Schenkel Isabelle se nomme désormais Roch Isabelle.
Numéro de publication: HR02-1004931159, Registre du commerce Vaud, (550)
Synopia Sàrl, à Lausanne, CHE-193.490.299 (FOSC du 12.12.2019, p. 0/1004781967).
Nouvelle adresse:
Avenue Louis-Ruchonnet 37, 1003 Lausanne.
Numéro de publication: HR02-1004781967, Registre du commerce Vaud, (550)
Synopia Sàrl, à Lausanne, CHE-193.490.299 (FOSC du 14.07.2015, p. 0/2268625). Sauthier Oropesa Katia, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 7 parts de CHF 1'000, par 4 parts à l'associée-gérante Schenkel Isabelle, maintenant à Saanen, désormais titulaire de 11 parts de CHF 1'000, et par 3 parts à l'associé-gérant Cherpit Christophe, désormais titulaire de 10 parts de CHF 1'000.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.