Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Swiss Granit Group Sagl in liquidazione
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.07.2000
Radiation du registre du commerce
08.12.2006
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Arbedo-Castione
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-500.4.004.865-2
IDE/TVA
CHE-105.607.871
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine)
La promozione della vendita e il commercio di marmi, graniti e pietre naturali, svizzeri ed esteri, sia in Svizzera che all'estero; l'estrazione e la lavorazione di marmi e graniti e pietre naturali; la partecipazione a fiere nazionali e estere; la prestazione di servizi, in particolare di consulenza, a ditte svizzere ed estere nel campo della produzione, della lavorazione, del commercio, dell'utilizzazione e della posa di marmi, graniti e pietre naturali, svizzeri ed esteri; nonché lo svolgimento di qualsiasi altra attività commerciale in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale. La società potrà partecipare ad altre imprese simili sia in Svizzera che all'estero. La società potrà aprire succursali in Svizzera e all'estero.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Swiss Granit Group Sagl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Swiss Granit Group Sagl in liquidazione
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3673050, Registre du commerce Tessin, (501)
Swiss Granit Group Sagl in liquidazione, in Arbedo-Castione, CH-500.4.004.865-2, La promozione della vendita e il commercio di marmi, graniti e pietre naturali, svizzeri ed esteri, sia in Svizzera che all'estero, Società a garanzia limitata (FUSC no. 120 del 23.6.2006, pagina 15, publ. 3431000). Questa ragione sociale è cancellata avendo le autorità fiscali federali e cantonali dato il loro consenso.
Numéro de publication: 3431000, Registre du commerce Tessin, (501)
Swiss Granit Group Sagl in liquidazione, in Arbedo-Castione, CH-500.4.004.865-2, La promozione della vendita e il commercio di marmi, graniti e pietre naturali, svizzeri ed esteri, sia in Svizzera che all'estero, Società a garanzia limitata (FUSC no. 101 del 27.5.2005, pagina 14, publ. 2856946). Secondo gli interessati la liquidazione è terminata, ma la cancellazione non può essere effettuata mancando il consenso delle autorità fiscali federali e cantonali.
Numéro de publication: 2856946, Registre du commerce Tessin, (501)
Swiss Granit Group Sagl, in Arbedo-Castione, CH-500.4.004.865-2, La promozione della vendita e il commercio di marmi, graniti e pietre naturali, svizzeri ed esteri, sia in Svizzera che all'estero, Società a garanzia limitata (FUSC no. 144 del 26.7.2000, pagina 5117).
Nuova ragione sociale:
Swiss Granit Group Sagl in liquidazione.
In scioglimento:
03.05.2005.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Antonini, Francesco, da Wassen, in Giubiasco, gerente, senza diritto di firma [finora: con firma individuale];
Polti Ambrosini, Vania, da Arvigo e Lodrino, in Grono, gerente, senza diritto di firma [finora: con firma individuale];
Vitiello Schorno, Romana, da Giubiasco e Alpthal, in Monte Carasso, gerente, senza diritto di firma [finora: con firma individuale];
Ongaro Pescioli, Chiara, da Bellinzona, in Giubiasco, gerente [finora: con firma individuale];
Manni, Ingrid, da Isorno (Berzona), in Gordola, liquidatrice, con firma individuale.