Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Swiss East Power AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.04.2013
Radiation du registre du commerce
12.04.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Frauenfeld
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.027.157-4
IDE/TVA
CHE-330.961.087
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich Energieproduktion aus erneuerbaren Energien primär in der Ostschweiz, sekundär in der restlichen Schweiz. Die Gesellschaft akquiriert und wickelt Projekte im Bereich Energieproduktion aus erneuerbaren Energien ab. Die Gesellschaft kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte für eigene und fremde Rechnung erwerben. Im Weiteren kann sie Dienstleistungen im Rahmen des vorgenannten Zweckes erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten, Grundstücke, Beteiligungen, Wertschriften, Schutzrechte aller Art, Lizenzen und sonstige Rechte erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen oder die damit direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | St. Gallen | 17.04.2013 | 05.10.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Swiss East Power AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005146740, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Swiss East Power AG, in Frauenfeld, CHE-330.961.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004677085). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die EKT AG, in Arbon (CHE-108.955.127), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004677085, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Swiss East Power AG, in Frauenfeld, CHE-330.961.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3914237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Jolanda, von Beinwil am See, in Schönholzerswilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simioni, Martin, von Winterthur, in Egnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3914237, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Swiss East Power AG, in Frauenfeld, CHE-330.961.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3094207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loser, Cornelius, genannt Cornel, unbekannte Staatsangehörigkeit, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz, Michael Räto, von Herisau, in Roggwil TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.