Adresse
Tobeläckerstrasse 11
8212 Neuhausen am Rheinfall
Renseignements sur Studer Medical Engineering AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Studer Medical Engineering AG
- Studer Medical Engineering AG est actuellement actif et est dans le secteur Fabrication des produits médicaux. Le siège social se trouve à Neuhausen am Rheinfall.
- Studer Medical Engineering AG a été fondée le 04.07.1994.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 22.05.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SH est le suivant: CHE-107.623.906.
- Il y a 5 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: 3Q-contex AG, distriXx GmbH, Hensler AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Michael Hensler,
Edgar Mittler,
Peter Urs Bollmann,
Roland Schlatter
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Daniel Leu,
Daniel Moser,
Michael Hensler,
Edgar Mittler,
Peter Urs Bollmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.07.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Neuhausen am Rheinfall
Registre du commerce
SH
Numéro au registre du commerce
CH-290.3.004.297-6
IDE/TVA
CHE-107.623.906
Secteur
Fabrication des produits médicaux
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Projektierung, Entwicklung, Herstellung und Verkauf medizinischer Geräte; Handel mit Waren aller Art.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BMO Wirtschaftsprüfung AG | Neuhausen am Rheinfall | 15.06.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Studer Medical Engineering AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005750719, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Studer Medical Engineering AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-107.623.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3184759).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Daniel, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Leu, Daniel, von Schaffhausen, in Neunkirch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3184759, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Studer Medical Engineering AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-107.623.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2014, Publ. 1663087).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BMO Wirtschaftsprüfung AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle [bisher: BMO Revision AG (CH-290.3.001.467-1) (RAB 500'043)].
Numéro de publication: 1663087, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Studer Medical Engineering AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-107.623.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6721396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hensler, Rudolf, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hensler, Michael, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bollmann, Peter, von Winterthur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mittler, Edgar, von Döttingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.