Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Strozzi's Enge AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.05.2010
Radiation du registre du commerce
17.12.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.035.155-1
IDE/TVA
CHE-115.676.276
Secteur
Administration des restaurants
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Verpflegungen, insbesondere die Führung von Restaurants und Cafés wie auch Catering-Dienstleistungen, sowie die Ausübung aller kommerziellen, finanziellen und anderer Tätigkeiten, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Koster Consulting AG | Hombrechtikon | 28.10.2014 | 16.12.2015 | |
STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG | Zürich | 14.06.2011 | 27.10.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Strozzi's Enge AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2547223, Registre du commerce Zurich, (20)
Strozzi's Enge AG, in Zürich, CHE-115.676.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, Publ. 2160351). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Strozzi's AG, in Zürich (CHE-106.066.860), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 2160351, Registre du commerce Zurich, (20)
Strozzi's Enge AG, in Zürich, CHE-115.676.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2014, Publ. 1790399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strozzega, Urs, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strozzega, Denis, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1790399, Registre du commerce Zurich, (20)
Strozzi's Enge AG, in Zürich, CHE-115.676.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, Publ. 6202950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG (CH-020.3.028.727-2), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koster Consulting AG (CHE-104.890.782), in Hombrechtikon, Revisionsstelle.