Renseignements sur STOREN GERBER AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de STOREN GERBER AG
- STOREN GERBER AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres travaux de construction. Le siège social se trouve à Affeltrangen.
- La direction de l’entreprise STOREN GERBER AG qui a été fondée le 27.05.1986, se compose de 3 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 21.12.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- STOREN GERBER AG est inscrite dans le canton TG sous l’IDI CHE-103.746.591.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.05.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Affeltrangen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.001.208-2
IDE/TVA
CHE-103.746.591
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel von Rolläden, Sonnenstoren, Fensterläden und Wintergarten-Beschattungen (Sonnen- und Wetterschutz). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FT.Treuhand Flück | Münchwilen (TG) | 06.05.2005 | 15.06.2009 | |
Girsberger & Rütsche Treuhand Tobel AG | Tobel-Tägerschen | <2004 | 05.05.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Storen Gerber AG, Tobel
- Heim + Haus, Gerber AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour STOREN GERBER AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005363170, Registre du commerce Thurgovie, (440)
STOREN GERBER AG, in Affeltrangen, CHE-103.746.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3430399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertolf, Ursula, von Basel, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Roland [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Langnau im Emmental, in Affeltrangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gerber, Roland, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gerber, Simon, von Langnau im Emmental, in Matzingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3430399, Registre du commerce Thurgovie, (440)
STOREN GERBER AG, in Affeltrangen, CHE-103.746.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1460269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Hansruedi, von Langnau im Emmental, in Tobel (Tobel-Tägerschen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertolf, Ursula, von Basel, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1460269, Registre du commerce Thurgovie, (440)
STOREN GERBER AG, in Affeltrangen, CHE-103.746.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, S. 24, Publ. 5070324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Heidi, von Langnau im Emmental, in Tobel (Tobel-Tägerschen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Thomas, von Langnau im Emmental, in Bronschhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Roland, von Langnau im Emmental, in Affeltrangen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Gerber, Hansruedi, von Langnau im Emmental, in Tobel (Tobel-Tägerschen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Rutz, Yvette, von Basel, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.