Renseignements sur Stoll Légumes SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stoll Légumes SA
- Stoll Légumes SA avec son siège à Mathod est actif. Stoll Légumes SA est active dans le domaine «Agriculture (comestibles)».
- La direction de l’entreprise Stoll Légumes SA est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 20.03.2024.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 13.08.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Stoll Légumes SA est le suivant : CHE-350.638.324.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Stoll Groupe SA, Stoll Production SA, succursale des Vernes.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Sylvain Stoll,
Willy Stoll,
Vincent Stoll,
Claire-Lise Stoll
les plus récents personnes habilitée à signer
Sylvain Stoll,
Willy Stoll,
Vincent Stoll,
Claire-Lise Stoll
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.03.2024
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mathod
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.240.281-0
IDE/TVA
CHE-350.638.324
Secteur
Agriculture (comestibles)
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la production et le commerce de produits agricoles. La société peut: - exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; - créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; - participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; - accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stoll Production Mathod SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stoll Légumes SA
Numéro de publication: HR02-1006105817, Registre du commerce Vaud, (550)
Stoll Légumes SA, à Mathod, CHE-350.638.324 (FOSC du 07.08.2024, p. 0/1006101890).
Complément/Rectification:
l'inscription n° 15616 du 02.08.2024 (FOSC du 07.08.2024, p. 1006101890) est complétée en ce sens que Stoll Sylvain est nommé président;
elle est rectifiée en ce sens que Stoll Willy n'est pas président.
Numéro de publication: HR02-1006101890, Registre du commerce Vaud, (550)
Stoll Production Mathod SA, à Mathod, CHE-350.638.324 (FOSC du 19.07.2024, p. 0/1006089656). Statuts modifiés le 26.07.2024.
Nouvelle raison de commerce:
Stoll Légumes SA. Stoll Willy est nommé président et signe désormais collectivement à deux. Stoll Claire Lise, de Guggisberg, à Mathod, avec signature collective à deux, Stoll Sylvain, de Guggisberg, à Mathod, avec signature collective à deux, et Stoll Vincent, de Guggisberg, à Suscévaz, secrétaire, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.