Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Dr. Michael Loretan
Säntisstrasse 50
8200 Schaffhausen
Renseignements sur Stirling Systems AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.04.2004
Radiation du registre du commerce
05.04.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schaffhausen
Registre du commerce
SH
Numéro au registre du commerce
CH-290.3.014.719-0
IDE/TVA
CHE-110.621.670
Secteur
Recherche et développement
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung und Vermarktung von Systemen zur effizienten Energiewandlung, welche vorwiegend auf dem thermodynamischen Stirlingprozess basieren.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BMO Treuhand AG | Neuhausen am Rheinfall | 11.08.2008 | 04.04.2013 | |
Fibada Revisions GmbH | Langnau am Albis | 21.04.2004 | 10.08.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stirling Systems AG
- Onfideo AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stirling Systems AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7135194, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Stirling Systems AG in Liquidation, in Schaffhausen, CH-290.3.014.719-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2008, S. 11, Publ. 4607886). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 4607886, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 12, publizierten TR-Eintrag Nr. 1'089 vom 21.07.2008. Stirling Systems AG in Liquidation, in Schaffhausen, CH-290.3.014.719-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 12, Publ. 4590352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fibada Revisions GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle;
Schneider, Gabriel, von Jona, in Winterthur, mit Unterschrift zu zweien;
Mengelt, Rolf, von Splügen, in Pfäffikon, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BMO Treuhand und Verwaltung AG (CH-290.3.001.468-6), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle;
Loretan, Dr. Michael, von Leukerbad, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Unterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien];
Wyler, Thomas, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Unterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4590352, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Stirling Systems AG, in Schaffhausen, CH-290.3.014.719-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 14, Publ. 4465222).
Statutenänderung:
09.07.2008.
Firma neu:
Stirling Systems AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 9.7.2008 aufgelöst. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtige Tatsachen.] Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sauter, Werner, von Arbon, in Flurlingen, Vizepräsident, mit Unterschrift zu zweien;
Kamber, Urs, von Balsthal, in Herbligen, Präsident, mit Unterschrift zu zweien;
Baumgartner, Philipp, von Liestal, in Embrach, Mitglied, mit Unterschrift zu zweien;
Schneider, Michael, von Deutschland, in Hagenthal-le-bas (FR), Mitglied, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretan, Dr. Michael, von Leukerbad, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Unterschrift zu zweien];
Wyler, Thomas, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.