Renseignements sur Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG, Waiblingen (DE), Zweigniederlassung Wil SG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG, Waiblingen (DE), Zweigniederlassung Wil SG
- Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG, Waiblingen (DE), Zweigniederlassung Wil SG à Wil SG est une Filiale étrangère du domaine «Fabrication d’outils, de coutellerie et de serrures». Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG, Waiblingen (DE), Zweigniederlassung Wil SG est actif.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 24.12.2008.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.04.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG, Waiblingen (DE), Zweigniederlassung Wil SG est inscrite dans le canton SG sous l’IDI CHE-114.646.278.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.12.2008
Forme juridique
Filiale étrangère
Siège social de l'entreprise
Wil (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.9.064.512-4
IDE/TVA
CHE-114.646.278
Secteur
Fabrication d’outils, de coutellerie et de serrures
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
ngaben zur Zweigniederlassung: Entwicklung, Herstellung und Vetrieb von Maschinen und Werkzeugen aller Art, insbesondere von tragbaren Motorsägen und Motorgeräten und allen dazu erforderlichen Einzelteilen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG, Waiblingen DE, Zweigniederlassung Wil SG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG, Waiblingen (DE), Zweigniederlassung Wil SG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006021507, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG, Waiblingen (DE), Zweigniederlassung Wil SG, in Wil (SG), CHE-114.646.278, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2023, Publ. 1005921993).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Waiblingen (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leppla, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Wilen b. Wil (Wilen TG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005921993, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG, Waiblingen (DE), Zweigniederlassung Wil SG, in Wil (SG), CHE-114.646.278, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005853514).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Waiblingen (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zappe, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005853514, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stihl Kettenwerk GmbH & Co KG, Waiblingen (DE), Zweigniederlassung Wil SG, in Wil (SG), CHE-114.646.278, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2010, S.7, Publ. 5967862).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Waiblingen (DE).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenplänter, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zappe, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.