Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o T. Studer
Gemeindestrasse 19
8032 Zürich
Renseignements sur Stiftung zur Förderung eines globalen Bewusstseins
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.03.1986
Radiation du registre du commerce
03.08.2018
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.904.219-4
IDE/TVA
CHE-110.555.642
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Zweck der Stiftung ist, Informations- und Lehrveranstaltungen zu bieten in Form von Vorträgen, Kursen, Arbeitskreisen, Aufführungen, Ausstellungen usw. für jeden, der sich um Ueberschreitung selbst oder fremd gesetzter Grenzen in seinen Realitätsvorstellungen und um Gewinnung eines für ihn gültigen geistigen Weltbildes bemüht. Dies soll auf verschiedenen Gebieten geschehen, wie Natur- und Geisteswissenschaften, Esoterik, Religion, Kunst usw. Die Stiftungsurkunde enthält weitere Bestimmungen darüber, wie der Zweck der Stiftung verwirklicht werden soll.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trevin AG Audit | Zürich | 07.11.2011 | 04.02.2014 | |
Trevin AG Treuhand | Zürich | 22.03.2007 | 06.11.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung zur Förderung eines globalen Bewusstseins
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4395573, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung zur Förderung eines globalen Bewusstseins, in Zürich, CHE-110.555.642, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1328145). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 25.10.2017 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 1328145, Registre du commerce Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 69 vom 11.04.2013 publizierten TR-Eintrag Nr. 11'710 vom 08.04.2013Stiftung zur Förderung eines globalen Bewusstseins, in Zürich, CHE-110.555.642, Stiftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2013, Publ. 7142752).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trevin AG Audit (CH-020.3.922.026-7), in Zürich, Revisionsstelle. .
Numéro de publication: 7142752, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung zur Förderung eines globalen Bewusstseins, in Zürich, CH-020.7.904.219-4, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2012, Publ. 6795148). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.]. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.12.2012 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Theres, von Schaffhausen und Subingen, in Dübendorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Studer, Kosmas, von Schaffhausen, in Wilchingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Studer, Priscilla, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Escholzmatt, Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift].