Adresse
c/o Transparency International Schweiz
Schanzeneckstrasse 25
3012 Bern
Renseignements sur Stiftung zur Bekämpfung der Korruption
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung zur Bekämpfung der Korruption
- Stiftung zur Bekämpfung der Korruption est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Bern.
- Stiftung zur Bekämpfung der Korruption a 4 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.03.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-114.051.932.
- Outre l’organisation Stiftung zur Bekämpfung der Korruption il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Handschin Drums, Veranda Brunner Frey.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Dr. Doris Hutzler,
Yvan Maillard Ardenti,
Anne Elisabeth Lugon-Moulin
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Doris Hutzler,
Yvan Maillard Ardenti,
Anne Elisabeth Lugon-Moulin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.01.2008
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.7.041.152-8
IDE/TVA
CHE-114.051.932
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Zweck der Stiftung ist die Bekämpfung und Eindämmung der Korruption vorwiegend in der Schweiz und im Zusammenhang mit internationalen Transaktionen, soweit sie ihre Ursachen in der Schweiz hat und ihre Wirkung in der Schweiz entfaltet. Die Stiftung erfüllt ihren Zweck hauptsächlich durch finanzielle Unterstützung der Schweizer Sektion von Transparency International.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hüsser Gmür + Partner AG | Baden | 04.02.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung zur Bekämpfung der Korruption
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005438532, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung zur Bekämpfung der Korruption, in Bern, CHE-114.051.932, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114071).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thelesklaf, Daniel, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutzler, Doris Dr., von Aadorf, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005114071, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung zur Bekämpfung der Korruption, in Bern, CHE-114.051.932, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2019, Publ. 1004737671).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsser Gmür + Partner AG (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle [bisher: Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-106.823.621)].
Numéro de publication: HR02-1004737671, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung zur Bekämpfung der Korruption, in Bern, CHE-114.051.932, Stiftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2018, Publ. 4211681).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Eric, von Neuchâtel, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.