Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Landammann Hans Peter Michel, Rathaus
Berglistutz 1
7270 Davos Platz
Renseignements sur Stiftung Wohnen für Atembehinderte
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.04.1996
Radiation du registre du commerce
13.05.2011
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Davos
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.7.000.512-6
IDE/TVA
CHE-110.400.152
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung des behindertengerechten und allergenfreien Wohnens für Atembehinderte, insbesondere durch Erarbeiten von Richtlinien und Normen für den allergenfreien Wohnungsbau und die allergenfreie Wohnungsausstattung sowie die Verbreitung dieser Richtlinien in der Öffentlichkeit, namentlich bei den Fachleuten des Bauwesens, Förderung von Wohnbauten für dauerndes oder vorübergehendes Wohnen von Atembehinderten; die Stiftung kann auch andere Aufgaben im Dienste atembehinderter Mitmenschen übernehmen sowie Atembehinderte in der Schweiz fördern und unterstützen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lang Treuhand AG | Davos | 29.12.2006 | 12.05.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Wohnen für Atembehinderte
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6161616, Registre du commerce Grisons, (350)
Stiftung Wohnen für Atembehinderte, in Davos, CH-350.7.000.512-6, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2009, S. 10, Publ. 5274324). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Stiftung aha ! Das Band - Schweizerisches Zentrum für Allergie, Haut und Asthma, in Bern (CH-035.7.025.006-7), über. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 5274324, Registre du commerce Grisons, (350)
Stiftung Wohnen für Atembehinderte, in Davos, CH-350.7.000.512-6, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2007, S. 9, Publ. 3758962).
Weitere Adresse:
c/o Stiftung aha! Das Band - Schweizerisches Zentrum für Allergie, Haut und Asthma, Scheibenstrasse 20, 3014 Bern. [gestrichen: Verwaltungsdomizil: c/o Stiftung aha! Das Band - Schweizerisches Zentrum für Allergie, Haut und Asthma, Gryphenhübeliweg 40, 3006 Bern.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lemm Schmidt AG (CH-350.3.008.199-1), in Davos, Revisionsstelle [bisher: Lemm Schmidt AG, in Davos].
Numéro de publication: 3758962, Registre du commerce Grisons, (350)
Stiftung Wohnen für Atembehinderte, in Davos, CH-350.7.000.512-6, Förderung des behindertengerechten und allergenfreien Wohnens für Atembehinderte, insbesondere durch Erarbeiten von Richtlinien und Normen. Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2006, S. 12, Publ. 3702648).
Domizil neu:
c/o Landammann Hans Peter Michel, Rathaus, Berglistutz 1, 7270 Davos Platz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Hans Peter, von Davos, in Davos Monstein (Davos), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.