Adresse
c/o F. Krieger
Aubrigstrasse 4
8620 Wetzikon ZH
Renseignements sur Stiftung Sozialwerke Paz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Sozialwerke Paz
- Stiftung Sozialwerke Paz est actuellement actif et est dans le secteur Autres activités sociales. Le siège social se trouve à Wetzikon ZH.
- La direction de l’organisation Stiftung Sozialwerke Paz qui a été fondée le 14.11.1995, se compose de 6 personnes.
- Le 26.09.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-110.399.052.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Roger Sommer,
Eva Stutz Baumgartner,
Dr. iur. Cornel Borbély,
Friedhelm Krieger,
Christoph Vollenweider
les plus récents personnes habilitée à signer
Roger Sommer,
Eva Stutz Baumgartner,
Dr. iur. Cornel Borbély,
Friedhelm Krieger,
Christoph Vollenweider
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.11.1995
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Wetzikon (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.000.383-8
IDE/TVA
CHE-110.399.052
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bearbeitung und Finanzierung von Aufbauprojekten in Peru und ausnahmsweise in anderen Ländern der Dritten Welt.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG | Thalwil | 03.08.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Taxalis Revisions GmbH | Winterthur | 19.01.2012 | 02.08.2018 | |
Willi & Partner AG | Wetzikon (ZH) | 11.07.2008 | 18.01.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Sozialwerke Paz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005568544, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Sozialwerke Paz, in Wetzikon (ZH), CHE-110.399.052, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004525842).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG (CHE-108.152.499), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: in Kilchberg (ZH)].
Numéro de publication: HR02-1004525842, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Sozialwerke Paz, in Wetzikon (ZH), CHE-110.399.052, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4395489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beolchi, Nadine, von Uster, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Roger, von Sumiswald, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4395489, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Sozialwerke Paz, in Wetzikon (ZH), CHE-110.399.052, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taxalis Revisions GmbH (CHE-102.627.647), in Glarus Süd, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG (CHE-108.152.499), in Kilchberg (ZH), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.