Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Zürcher Bankpersonalverband
Schanzeneggstrasse 1
8002 Zürich
Renseignements sur Stiftung Rechtsschutz des Zürcher Bankpersonalverbandes
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.01.1946
Radiation du registre du commerce
29.06.2009
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.904.517-3
IDE/TVA
CHE-110.392.593
Secteur
Office de notaire et avocat
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt arbeitsrechtlich in Not geratende Mitglieder rechtlich zu unterstützen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Rechtsschutz des Zürcher Bankpersonalverbandes
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5097774, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Rechtsschutz des Zürcher Bankpersonalverbandes, in Zürich, CH-020.7.904.517-3, Stiftung (SHAB Nr. 208 vom 29.10.2003, S. 17, Publ. 1234796). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.03.2009 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 1234796, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung für Sterbekasse und Rechtsschutz des Zürcher Bankpersonalverbandes, in Zürich, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.1991, S. 268).
Urkundenänderung:
11.09.2003.
Name neu:
Stiftung Rechtsschutz des Zürcher Bankpersonalverbandes.
Domizil neu:
c/o Zürcher Bankpersonalverband, Schanzeneggstrasse 1, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt arbeitsrechtlich in Not geratende Mitglieder rechtlich zu unterstützen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fux, Christian, von Filet VS und St. Niklaus VS, in Thalwil, P und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peder, Giusep, von Tujetsch, in Zürich, M, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dutler, Edwin, von Dietikon und Sevelen, in Dietikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Martin, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Aktuar];
Schaffer, Urs, von Mirchel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung für Sterbe- und Arbeitslosenfürsorge und Rechtsschutz des Zürcher Bankpersonalverbandes, in Zürich 1 (SHAB Nr.173 vom 27.7.1974, S.2074). Stiftungsurkunde gemäss Verfügung des Amtes für berufliche Vorsorge des Kantons Zürich vom 18.6.1990 geändert.
Neuer Name:
Stiftung für Sterbekasse und Rechtsschutz des Zürcher Bankpersonalverbandes.
Neuumschreibung des Zwecks:
Fürsorge für die Hinterbliebenen beim Tode eines Mitglieds des Zürcher Bankpersonalverbandes durch Auszahlung einer im Stiftungsreglement festgesetzten Summe an die Hinterbliebenen des Verstorbenen. Der Stiftungsrat besteht nun aus 3 Mitgliedern. Die Unterschriften von Quadri Armando und Engeler Rudolf sind erloschen.
Neue Zeichnungsberechtigte:
Benz Martin, von und in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vizepräsident und Aktuar des Stiftungsrates, und Peder Giusep, von Tujetsch, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Beisitzer des Stiftungsrates.