Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Stiftung 'Neues Städtebundtheater' in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.01.1996
Radiation du registre du commerce
19.03.2013
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Solothurn
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-260.7.000.192-2
IDE/TVA
CHE-110.242.798
Secteur
Activités créatives, artistiques et de spectacle
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt den Betrieb eines Zweispartenberufstheaters für die Städte Biel und Solothurn, deren Umgebung und andere interessierte Städte und Regionen aus der ganzen Schweiz, ferner fördert sie bei der Erfüllung ihres Zweckes auf geeignete Weise die Arbeit mit jungen Bühnenkünstlerinnen und Bühnenkünstlern, die sich im Bereich des Berufstheaters weiterentwickeln wollen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 21.04.2006 | 18.03.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung 'Neues Städtebundtheater'
- Stiftung "Neues Städtebundtheater"
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung 'Neues Städtebundtheater' in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7110138, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung 'Neues Städtebundtheater' in Liquidation, in Solothurn, CH-260.7.000.192-2, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2012, S. 0, Publ. 6740946). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 6740946, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung 'Neues Städtebundtheater' in Liquidation, in Solothurn, CH-260.7.000.192-2, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2011, S. 0, Publ. 6343694).
Vermögensübertragung:
Die Stiftung überträgt gemäss Vertrag vom 16.05.2012 und Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 01.06.2012 Aktiven von CHF 2'168'741.53 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'497'505.89 auf die 'Stiftung Theater und Orchester Biel Solothurn TOBS', in Biel/Bienne (CH-036.7.052.006-5).
Gegenleistung:
CHF 671'235.64.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Numéro de publication: 6343694, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung 'Neues Städtebundtheater', in Solothurn, CH-260.7.000.192-2, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2011, S. 0, Publ. 6089878).
Name neu:
Stiftung 'Neues Städtebundtheater' in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 15.09.2011 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyrsch, Beat, von Buochs, in Biel/Bienne, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Falk, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Johannes, von Seeberg, in Balm bei Messen (Messen), Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leiggener, Hans Christian, von Ausserberg, in Biel/Bienne, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].