Renseignements sur Stiftung Mesmerhüsli Quinten
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Mesmerhüsli Quinten
- Stiftung Mesmerhüsli Quinten a son siège social à Quinten et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Exploitation des bibliothèques et musées».
- L’organisation a été fondée en 26.07.2016 et a 4 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 28.12.2020.
- Stiftung Mesmerhüsli Quinten est inscrite dans le canton SG sous l’IDI CHE-384.781.913.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Hans Rudolf Baumgartner,
Therese Baumgartner,
Ivo Baumgartner
les plus récents personnes habilitée à signer
Hans Rudolf Baumgartner,
Therese Baumgartner,
Ivo Baumgartner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.07.2016
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Quarten
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.7.080.244-4
IDE/TVA
CHE-384.781.913
Secteur
Exploitation des bibliothèques et musées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bezweckt in Begleitung durch die kantonale Denkmalpflege, die Sanierung und den künftigen Unterhalt und den Betrieb der denkmalgeschützten Liegenschaft 'Mesmerhüsli' [Grundstück Nr. 108] in 8878 Quinten SG.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
UV-Treuhand Urs Vögele AG | Appenzell | 29.07.2016 | 27.12.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Mesmerhüsli Quinten
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005059718, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Mesmerhüsli Quinten, in Quarten, CHE-384.781.913, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, S.0, Publ. 3056697). Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 24.11.2020 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UV-Treuhand Urs Vögele AG (CHE-107.542.343 ), in Appenzell, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3056697, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Mesmerhüsli Quinten, in Quarten, CHE-384.781.913, Stiftung (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, Publ. 2981223).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, in St. Gallen (CHE-113.698.580).
Numéro de publication: 2981223, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Mesmerhüsli Quinten, in Quarten, CHE-384.781.913, Mesmerhüsli 108, 8878 Quinten, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
16.06.2016, 14.07.2016.
Zweck:
Bezweckt in Begleitung durch die kantonale Denkmalpflege, die Sanierung und den künftigen Unterhalt und den Betrieb der denkmalgeschützten Liegenschaft 'Mesmerhüsli' [Grundstück Nr. 108] in 8878 Quinten SG.
Aufsichtsbehörde:
noch vakant. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Ziegler, Thea, von Matten bei Interlaken, in Gams, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Hans Rudolf, von Oberriet SG, in Buchs SG, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Ivo, von Oberriet SG, in Rüthi SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
UV-Treuhand Urs Vögele AG (CHE-107.542.343 ), in Appenzell, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.