Renseignements sur Stiftung Majorenhaus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Majorenhaus
- Stiftung Majorenhaus a son siège social à Alpnachstad et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des bibliothèques et musées».
- La direction de l’organisation Stiftung Majorenhaus est composée de 7 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 28.04.2005.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 17.07.2020.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-112.336.720.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Anton Durrer,
Anton Odermatt,
Oswald Odermatt,
Hans Zurbuchen-Burach,
Walter Küng-Stadelmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Anton Durrer,
Anton Odermatt,
Oswald Odermatt,
Hans Zurbuchen-Burach,
Walter Küng-Stadelmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.04.2005
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Alpnach
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.7.002.706-3
IDE/TVA
CHE-112.336.720
Secteur
Exploitation des bibliothèques et musées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung des Heimat-, Denkmal-, Landschafts- und Naturschutzes und der Siedlungs-, Landschafts- und Gemeinschaftskultur. Die Stiftung beabsichtigt, das Majorenhaus in Alpnachstad zu Eigentum oder im Baurecht zu erwerben, zu erhalten und zu unterhalten, sachgerecht zu renovieren und einer sinnvollen und zweckmässigen Nutzung zuzuführen. Das Majorenhaus kann vermietet, verpachtet oder auch wieder verkauft werden. Das örtliche Tätigkeitsgebiet umfasst hauptsächlich das Gebiet der Gemeinde Alpnach, kann sich aber auch über die ganze Zentralschweiz erstrecken.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Orfida Treuhand + Revisions AG | Sarnen | 11.10.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Majorenhaus
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Majorenhaus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004939452, Registre du commerce Obwald, (140)
Stiftung Majorenhaus, in Alpnach, CHE-112.336.720, Stiftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, S.0, Publ. 6371614).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle [bisher: Orfida Treuhand + Revisions AG (CH-140.3.000.377-4)].
Numéro de publication: 6371614, Registre du commerce Obwald, (140)
Stiftung Majorenhaus, in Alpnach, CH-140.7.002.706-3, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2008, S. 10, Publ. 4416794).
Domizil neu:
Brünigstrasse 1, 6053 Alpnachstad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer-Moos, Leo, von Attinghausen, in Alpnach, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Marcel, von Alpnach und Stans, in Alpnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halter, Christoph, von Lungern, in Alpnachstad (Alpnach), Revisionsstelle;
Frey, Simon, von Klingnau, in Alpnach Dorf (Alpnach), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durrer, Anton, von Kerns, in Alpnachstad (Alpnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Oswald, von Dallenwil, in Alpnachstad (Alpnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Anton, von Buochs, in Alpnachstad (Alpnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orfida Treuhand + Revisions AG (CH-140.3.000.377-4), in Sarnen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4416794, Registre du commerce Obwald, (140)
Stiftung Majorenhaus, in Alpnach, CH-140.7.002.706-3, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2007, S. 13, Publ. 4246468).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaske Bürgi, Sylke, deutsche Staatsangehörige, in Sachseln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurbuchen, Hans, von Habkern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.