Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o F. Platter, Spital, Pavillon E
Burgfelderstrasse 101
4055 Basel
Renseignements sur Stiftung für Bewegungsstörungen in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.03.1993
Radiation du registre du commerce
14.10.2009
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.7.000.304-3
IDE/TVA
CHE-110.283.432
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung der Forschung und Behandlung von Bewegungsstörungen bei Patienten mit neurologischen Leiden, Unfall- oder Krankheitsfolgen an den Bewegungsorganen, insbesondere mit cerebralen Bewegungsstörungen. Die Untersuchungen sollen die Pathophysiologie beeinträchtigter Bewegungsorgane und die Beeinflussung ihrer Funktionen durch Behandlungsmassnahmen aller Art erfassen. Die gewonnenen Kenntnisse sollen der Verbesserung der Behandlung und der Qualitätskontrolle derselben dienen. Neben der Anschaffung und dem Unterhalt von Geräten zur wissenschaftlichen Erforschung von Bewegungsstörungen kann die Stiftung zur Sicherung der Funktion der Einrichtungen für Bewegungsuntersuchungen auch Löhne für Forschungs- und Betriebspersonal sowie andere zweckdienliche Investitionen übernehmen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Foundation for Motion Disorders in liquidation
- Stiftung für Bewegungsstörungen
- Stiftung für Bewegungsstörungen Foundation for Motion Disorders
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung für Bewegungsstörungen in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5293238, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung für Bewegungsstörungen in Liquidation, in Basel, CH-270.7.000.304-3, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S. 7, Publ. 5196718). Stiftung infolge Vermögenslosigkeit bzw. vollständiger Erschöpfung der Mittel mit Verfügung vom 14.08.2009 der Stiftungsaufsicht des Kantons Basel-Stadt gemäss Art. 88 Abs. 1 ZGB aufgehoben. Liquidation beendigt. Stiftung gestützt auf vorerwähnte Verfügung im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 5196718, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung für Bewegungsstörungen in Liquidation, in Basel, CH-270.7.000.304-3, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, S. 6, Publ. 4953462).
Aufsichtsbehörde neu:
Stiftungsaufsicht des Kantons Basel-Stadt. [Eintrag von Amtes wegen aufgrund kantonaler Verwaltungsreorganisation].
Numéro de publication: 4953462, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung für Bewegungsstörungen, in Basel, CH-270.7.000.304-3, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2004, S. 5, Publ. 2224544).
Name neu:
Stiftung für Bewegungsstörungen in Liquidation.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Foundation for Motion Disorders in liquidation). Auflösung der Stiftung gemäss Verfügung vom 05.03.2009 des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt als Stiftungsaufsichtsbehörde.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Best, Dr. Roland, von Basel, in Oberwil BL, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hefti, Dr. Fritz, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Roland Best als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Minassian, Grigor, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Roland Best als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Kassier];
Baumann, Dr. Joyce, von Attelwil, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Roland Best als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates];
Greuter, Dr. Maya, von Zürich, in Pfeffingen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. Roland Best als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates].