Renseignements sur Stiftung Alterssiedlung Bühli Ennenda
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Alterssiedlung Bühli Ennenda
- Stiftung Alterssiedlung Bühli Ennenda est une Fondation basée à Ennenda. Stiftung Alterssiedlung Bühli Ennenda appartient au secteur «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 8 personnes. L'organisation a été fondée le 08.11.1975.
- Le 19.07.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Stiftung Alterssiedlung Bühli Ennenda est inscrite dans le canton GL sous l’IDI CHE-109.523.316.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Thomas Becker-Baumgartner,
Stefan Hirt,
Hans Thomann-Marseiler,
Annemarie Bettiga,
Hans Waldvogel
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Becker-Baumgartner,
Stefan Hirt,
Romina Gehrig,
Hans Thomann-Marseiler,
Annemarie Bettiga
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.11.1975
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Glarus
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.7.002.879-9
IDE/TVA
CHE-109.523.316
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Errichtung, Betrieb, Verwaltung und Vermietung von Alterswohnungen auf gemeinnütziger Basis für die Unterkunft betagter Einzelpersonen und Ehepaare bzw. anderer Lebensgemeinschaften. In erster Linie sollen Bürger und Einwohner von Ennenda als Ortsteil der Gemeinde Glarus aufgenommen werden. Soweit es die Platzverhältnisse erlauben, können auch andere Personen Aufnahme finden.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Unirevisa Beratungs- und Verwaltungs AG | Glarus | 03.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Alterssiedlung Bühli Ennenda
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005798899, Registre du commerce Glaris
Stiftung Alterssiedlung Bühli Ennenda, in Glarus, CHE-109.523.316, Stiftung (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005503840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trümpi, Jakob, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Thomas, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirt, Stephan, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Romina, von Kirchberg (SG), in Ennenda (Glarus), Rechnungsführerin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: HR02-1005503840, Registre du commerce Glaris
Stiftung Alterssiedlung Bühli Ennenda, in Glarus, CHE-109.523.316, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508600).
Aufsichtsbehörde neu:
Handelsregister des Kantons Glarus, in Glarus.
Numéro de publication: HR02-1004508600, Registre du commerce Glaris, (160)
Stiftung Alterssiedlung Bühli Ennenda, in Glarus, CHE-109.523.316, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2016, Publ. 2613757).
Domizil neu:
c/o Hans Thomann, Gartenweg 9, 8755 Ennenda.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hösli, Heinrich, von Ennenda (Glarus), in Ennenda (Glarus), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Hans Karl, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Thomann, Hans, unbekannte Staatsangehörigkeit, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trümpi, Jakob, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.