Renseignements sur Stiffler Transporte AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiffler Transporte AG
- Stiffler Transporte AG est une Société anonyme basée à Davos Platz. Stiffler Transporte AG appartient au secteur «Transport routier de personnes et marchandises» et est actuellement actif.
- Stiffler Transporte AG a été fondée le 13.05.1960.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 04.06.2021.
- Stiffler Transporte AG est inscrite dans le canton GR sous l’IDI CHE-107.908.852.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Frei Transporte Davos AG, Frei Transporte Holding AG, Neptun GmbH.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dominik Frey,
Iris Frey-Conrad,
Angela Frey-Herzog,
Jakob Frey
les plus récents personnes habilitée à signer
Dominik Frey,
Iris Frey-Conrad,
Angela Frey-Herzog,
Jakob Frey
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.05.1960
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Davos
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.001.077-4
IDE/TVA
CHE-107.908.852
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Transportunternehmens, insbesondere das Ausführen von Sachtransporten, den Betrieb eines Muldenservice, den Betrieb einer Sandstrahlanlage und Tätigkeiten im Entsorgungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
michel dünser & partner ag | Schiers | 30.03.2015 | 03.06.2021 | |
Lang Treuhand AG | Davos | 24.10.2006 | 29.03.2015 | |
Tremont-Treuhand AG in Liquidation | Davos | <2004 | 23.10.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiffler Transporte, Autoreisen AG, Parsenn Express
- Autoreisen AG Davos
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiffler Transporte AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005207247, Registre du commerce Grisons
Stiffler Transporte AG, in Davos, CHE-107.908.852, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005125149). Gemäss Erklärung vom 20.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
michel dünser & partner ag (CHE-105.055.368), in Schiers, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005125149, Registre du commerce Grisons
Stiffler Transporte AG, in Davos, CHE-107.908.852, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2020, Publ. 1004997837).
Statutenänderung:
10.03.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Transportunternehmens, insbesondere das Ausführen von Sachtransporten, den Betrieb eines Muldenservice, den Betrieb einer Sandstrahlanlage und Tätigkeiten im Entsorgungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]
Numéro de publication: HR02-1004997837, Registre du commerce Grisons
Stiffler Transporte AG, in Davos, CHE-107.908.852, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, S.0, Publ. 2071111).
Domizil neu:
Hofstrasse 11, 7270 Davos Platz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiffler, Konrad, von Davos, in Davos, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stiffler, Monia, von Riggisberg, in Davos Platz (Davos), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stiffler, Christian, von Davos, in Davos, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Dominik, von Schiers, in Davos, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Frey-Conrad, Iris, von Davos, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frey-Herzog, Angela, von Schiers, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Jakob, von Schiers, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.