Renseignements sur Steinhauser-Casanova Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Steinhauser-Casanova Stiftung
- Steinhauser-Casanova Stiftung a son siège social à Obersaxen et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires».
- Il y a 9 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le 28.06.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Steinhauser-Casanova Stiftung.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Robert Helmut Brunold,
Marco Casanova,
Brida Giuseppa Janka,
Mario Casanova,
Martina Flüeler-Giacometti
les plus récents personnes habilitée à signer
Robert Helmut Brunold,
Marco Casanova,
Brida Giuseppa Janka,
Katja Lea Boner,
Carolina Maria Casanova
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.01.2007
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Obersaxen Mundaun
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.7.000.870-6
IDE/TVA
CHE-113.377.578
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb des regionalen Seniorenzentrums (Pflegeheim und Betreutes Wohnen) in den Liegenschaften auf Parzelle Nr. 434 "Vorstadt" in Obersaxen Mundaun. Die betriebsnotwendigen Liegenschaften (Häuser Peter und Paul und Zwischentrakt inkl. allen Nebenräumen) sollen werterhaltend betrieben und betreut werden. Bereitstellung von hindernisfreiem Wohnraum zu tragbaren finanziellen Bedingungen in den Liegenschaften auf Parzellen Nrn. 2283 und 7007 "Vorstadt" in Obersaxen Mundaun. Alle übrigen Vermögenswerte sollen unmittelbar oder mittelbar durch Naturalnutzung, Erträgnisse oder Erlös im Veräusserungsfall dem Seniorenzentrum dienen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Curia AG | Chur | 30.12.2014 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PROCURA Invest AG | Chur | 22.01.2007 | 29.12.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Steinhauser-Casanova Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006070324, Registre du commerce Grisons
Steinhauser-Casanova Stiftung, in Obersaxen Mundaun, CHE-113.377.578, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mirer, Thomas, von Obersaxen, in Obersaxen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cahenzli, Michael, von Breil/Brigels, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nigg, Josef, von Pfäfers, in Obersaxen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunold, Robert, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obersaxen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Casanova, Marco, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005751910, Registre du commerce Grisons
Steinhauser-Casanova Stiftung, in Obersaxen Mundaun, CHE-113.377.578, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2021, Publ. 1005250158).
Urkundenänderung:
20.03.2023.
Zweck neu:
Betrieb des regionalen Seniorenzentrums (Pflegeheim und Betreutes Wohnen) in den Liegenschaften auf Parzelle Nr. 434 "Vorstadt" in Obersaxen Mundaun. Die betriebsnotwendigen Liegenschaften (Häuser Peter und Paul und Zwischentrakt inkl. allen Nebenräumen) sollen werterhaltend betrieben und betreut werden. Bereitstellung von hindernisfreiem Wohnraum zu tragbaren finanziellen Bedingungen in den Liegenschaften auf Parzellen Nrn. 2283 und 7007 "Vorstadt" in Obersaxen Mundaun. Alle übrigen Vermögenswerte sollen unmittelbar oder mittelbar durch Naturalnutzung, Erträgnisse oder Erlös im Veräusserungsfall dem Seniorenzentrum dienen.
Numéro de publication: HR02-1005250158, Registre du commerce Grisons
Steinhauser-Casanova Stiftung, in Obersaxen Mundaun, CHE-113.377.578, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005220507).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cahenzli, Michael, von Breil/Brigels, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janka, Brida Giuseppa, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boner, Katja Lea, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.