Renseignements sur staedler automation AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de staedler automation AG
- staedler automation AG avec son siège à Henau est une Société anonyme du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». staedler automation AG est actif.
- La direction de l’entreprise staedler automation AG qui a été fondée le 28.07.2009, se compose de 6 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 17.04.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-114.985.102.
- 2 marques ou demandes de marques ont été enregistrées par l'entreprise staedler automation AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Andreas Alexander Emödi,
Thomas Martin Anderegg,
Benno Alfred Brivio
les plus récents personnes habilitée à signer
Andreas Alexander Emödi,
Thomas Martin Anderegg,
Bernhard Wasem,
Lorenzo Giovanni Battista Giarré,
Benno Alfred Brivio
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.07.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uzwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.4.065.651-4
IDE/TVA
CHE-114.985.102
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Montage, Inbetriebnahme und Vertrieb von Steuerungen und Maschinen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 23.06.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- staedler automation gmbh
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
Marinox | 27.09.2022 | actif | 03078/2022 |
Staedler | 30.06.2022 | actif | 03077/2022 |
Dernières notifications FOSC pour staedler automation AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006011329, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
staedler automation AG, in Uzwil, CHE-114.985.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Städler, Lukas, von Altstätten, in Oberstetten (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fäh, Thomas, von Benken SG, in Homburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emödi, Andreas Alexander, von Solothurn, in Wohlen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderegg, Thomas Martin, von Neckertal, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giarre, Lorenzo Giovanni Battista, von Feusisberg, in Pully, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wasem, Bernhard, von Rüschegg, in Laufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005777952, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
staedler automation AG, in Uzwil, CHE-114.985.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cives, Ramón Antonio, genannt Antonio, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Städler, Lukas, von Altstätten, in Oberstetten (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brivio, Benno, von Onsernone, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005752887, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
staedler automation AG, in Uzwil, CHE-114.985.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2022, Publ. 1005585625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Marcel, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brivio, Benno, von Onsernone, in Amriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.