Renseignements sur Spherix International Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Spherix International Sàrl
- Spherix International Sàrl de Turin (Salins) est active dans le domaine «Fabrication des produits de la débourrage et cosmétique» et est actif.
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 19.09.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VS avec l’IDI CHE-142.241.018.
Direction (2)
Organe de gestion
Noëlle Carole Mabillard-Mabillard,
Pierre Benoit André Martin
les plus récents personnes habilitée à signer
Noëlle Carole Mabillard-Mabillard,
Pierre Benoit André Martin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.04.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Sion
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.4.010.792-3
IDE/TVA
CHE-142.241.018
Secteur
Fabrication des produits de la débourrage et cosmétique
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Production et commercialisation de produits détergents et dégraissants (dont le produit safe-T-clean); la société peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Spherix International Sàrl
Numéro de publication: HR02-1006133782, Registre du commerce Valais, (626)
Spherix International Sàrl, précédemment à Orsières, CHE-142.241.018, société à responsabilité limitée (No. FOSC 71 du 14.04.2020, Publ. 1004870479).
Modification des statuts:
12.06.2024.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Route de Turin 21, 1991 Turin (Salins).
Inscription ou modification de personne(s):
Mabillard, Noëlle Carole, de Grimisuat, à Sion, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 160 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Orsières];
Martin, Pierre Benoit André, ressortissant belge, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 40 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Martin, Pierre Benoit A, à Thuillies (BE)].
Numéro de publication: HR02-1006133768, Registre du commerce Valais, (621)
Spherix International Sàrl, à Orsières, CHE-142.241.018, société à responsabilité limitée (No. FOSC 71 du 14.04.2020, Publ. 1004870479). Par suite de transfert du siège à Sion, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du Valais Central. Par conséquent, elle est radiée d'office du Registre du commerce du Bas-Valais.
Numéro de publication: HR01-1004870479, Registre du commerce Valais, (621)
Spherix International Sàrl, à Orsières, CHE-142.241.018, Route du Lac 24, 1938 Champex-Lac, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
25.03.2020.
But:
production et commercialisation de produits détergents et dégraissants (dont le produit safe-T-clean);
la société peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 25.03.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Mabillard-Mabillard, Noëlle Carole, de Grimisuat, à Orsières, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 160 parts sociales de CHF 100.00;
Martin, Pierre Benoit A, citoyen belge, à Thuillies (BE), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 40 parts sociales de CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.