Adresse
Zelgliackerstrasse 11f
8618 Oetwil am See
Renseignements sur Specogna + Partner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Specogna + Partner AG
- Specogna + Partner AG avec son siège à Oetwil am See est actif. Specogna + Partner AG est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction de l’entreprise Specogna + Partner AG qui a été fondée le 27.11.1998, se compose de 2 personnes.
- Le 29.06.2012, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Specogna + Partner AG est le suivant : CHE-104.902.422.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.11.1998
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oetwil am See
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.021.320-3
IDE/TVA
CHE-104.902.422
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringen von Dienstleistungen im Bauwesen, insbesondere Bauleitung und -führung, Planung, Organisation, Leitung und Realisation von Bauten; Anbieten von Informatiklösungen für das Baugewerbe; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Aristos Revisionen GmbH | Wetzikon (ZH) | 05.05.2009 | 28.06.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Specogna + Partner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6743950, Registre du commerce Zurich, (20)
Specogna + Partner AG, in Oetwil am See, CH-020.3.021.320-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 34, Publ. 5003172).
Statutenänderung:
25.06.2012. Gemäss Erklärung vom 25.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aristos Revisionen GmbH (CH-020.4.023.117-1), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5003172, Registre du commerce Zurich, (20)
Specogna + Partner AG, in Oetwil am See, CH-020.3.021.320-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2002, S. 30, Publ. 789124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Ernst, von Eriswil, in Stäfa, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Specogna, Remo, von Glattfelden, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Stäfa];
Aristos Revisionen GmbH (CH-020.4.023.117-1), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 789124, Registre du commerce Zurich, (20)
Specogna + Partner AG, in Oetwil am See, Erbringen von Dienstleistungen im Bauwesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2000, S. 155).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Specogna, Remo, von Glattfelden, in Stäfa, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Volkart, Werner, von Stadel, in Oetwil am See, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.