Renseignements sur SOVA Social Value GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SOVA Social Value GmbH
- SOVA Social Value GmbH est active dans le secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Muhen.
- SOVA Social Value GmbH a été fondée le 12.07.2004.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 30.01.2024.
- SOVA Social Value GmbH est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-111.775.436.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.07.2004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Muhen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.025.671-7
IDE/TVA
CHE-111.775.436
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Beratung, Management Consulting und Coaching von Führungskräften, von Aus- und Weiterbildungsangeboten im Bereich Sozialmanagement, Führung von Management von Gesellschaften, Verbänden und Institutionen, sowie die Unterstützung von und Vernetzung mit sozialen und kirchlichen Werken und Institutionen; kann Einkauf und Handel sowie Vermarktung und Verkauf von Gütern aller Art über das Internet oder anderer Kanäle betreiben, Unternehmen, Zweigniederlassungen und Tochtergesllschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gruber Partner AG | Aarau | 22.01.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fachschule für Sozialmanagement GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SOVA Social Value GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005947732, Registre du commerce Argovie, (400)
SOVA Social Value GmbH, in Muhen, CHE-111.775.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2023, Publ. 1005653151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schön, Philipp, von Herisau, in Reinach (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005653151, Registre du commerce Argovie, (400)
SOVA Social Value GmbH, in Muhen, CHE-111.775.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718839).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rheinländer, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Liestal, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004718839, Registre du commerce Argovie, (400)
SOVA Social Value GmbH, in Muhen, CHE-111.775.436, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486880).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Gabriela, von Hasliberg, in Madiswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneeberger, Marcel, von Aarau, in Gränichen, mit Kollektivprokura zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schön, Philipp, von Herisau, in Reinach (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Geiser, Pierre-Yves, von Langenthal, in Reitnau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.